12. september 2023Camilla Christensen slutter som adm. direktørBBB Blik ApSCamilla Christensen slutter som adm. direktør i BBB Blik ApS.Se mere
12. september 2023Endring i eierkretsenBBB Blik ApSCamilla Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av BBB Blik ApS.Se mere
23. august 2022AdresseendringBBB Blik ApSBBB Blik ApS flytter fra Borup til Haslev. Camilla Christensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. august 2022Anne Rosenkilde Lajer forlater ledelsenBBB Blik ApSAnne Rosenkilde Lajer forlater ledelsen for BBB Blik ApS etter en periode på 10 år. Camilla Christensen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. august 2022Camilla Christensen blir adm. direktørBBB Blik ApSCamilla Christensen blir adm. direktør i BBB Blik ApS.Se mere
22. august 2022Endring i eierkretsenBBB Blik ApSCamilla Christensen registrert som reell eier av BBB Blik ApS.Se mere
22. august 2022Ny bransje: Vvs- og blikkenslagerforretningerBBB Blik ApSTidligere bransje: Byggemarkeder og værktøjsmagasiner. Camilla Christensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. august 2022Nytt navn: BBB Blik ApSANNE LAJER ApSANNE LAJER ApS skifter navn til BBB Blik ApS. Camilla Christensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. desember 2018Endring i eierkretsenSelskabet af d. 23/09-2014 ApSCamilla Christensen er ikke lenger registrert som reell eier av Selskabet af d. 23/09-2014 ApS.Se mere
12. juni 2018Ny status UNDER KONKURSSelskabet af d. 23/09-2014 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Camilla Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
25. april 2018Camilla Christensen forlater ledelsenSelskabet af d. 23/09-2014 ApSCamilla Christensen forlater ledelsen for Selskabet af d. 23/09-2014 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
25. april 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSelskabet af d. 23/09-2014 ApSTidligere status: Normal. Camilla Christensen eier 100% av virksomheten.Se mere
25. oktober 2017Nytt navn: Selskabet af d. 23/09-2014 ApSBORUP BLIK OG BYG ApSBORUP BLIK OG BYG ApS skifter navn til Selskabet af d. 23/09-2014 ApS. Camilla Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2017Underskudd på DKK 237.359 BORUP BLIK OG BYG ApSBORUP BLIK OG BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Camilla Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2016Underskudd på DKK 143.225 BORUP BLIK OG BYG ApSBORUP BLIK OG BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. september 2014 til 30. september 2015. Camilla Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2015Camilla Christensen forlater ledelsenBORUP BLIKKENSLAGER OG BYGGE ENTREPRISE S.M.B.A.Camilla Christensen forlater ledelsen for BORUP BLIKKENSLAGER OG BYGGE ENTREPRISE S.M.B.A. etter en periode på 6 år.Se mere
23. september 2014StiftelseBORUP BLIK OG BYG ApSBORUP BLIK OG BYG ApS stiftes i bransjen vvs- og blikkenslagerforretninger. Camilla Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2011AdresseendringBORUP BLIKKENSLAGER OG BYGGE ENTREPRISE S.M.B.A.BORUP BLIKKENSLAGER OG BYGGE ENTREPRISE S.M.B.A. flytter til ny adresse i Borup. Camilla Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2011Ny status NORMALBORUP BLIKKENSLAGER OG BYGGE ENTREPRISE S.M.B.A.Tidligere status: Under tvangsopløsning. Camilla Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2011Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGBORUP BLIKKENSLAGER OG BYGGE ENTREPRISE S.M.B.A.Tidligere status: Normal. Camilla Christensen er medlem af ledelsen.Se mere