11. mars 2013Erik Busk Kristensen blir med i styretK/S HUDDERSFIELDErik Busk Kristensen erstatter Camilla Neckelmann Reventlow i styret for K/S HUDDERSFIELD etter en periode på 4 år.Se mere
12. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortK/S HUDDERSFIELDK/S HUDDERSFIELD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Camilla Neckelmann Reventlow er medlem av styret.Se mere
26. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortK/S HUDDERSFIELDK/S HUDDERSFIELD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Camilla Neckelmann Reventlow er medlem av styret.Se mere
28. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortK/S HUDDERSFIELDK/S HUDDERSFIELD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Camilla Neckelmann Reventlow er medlem av styret.Se mere
8. mars 2010AdresseendringK/S HUDDERSFIELDK/S HUDDERSFIELD flytter til ny adresse i København K. Camilla Neckelmann Reventlow er medlem av styret.Se mere
7. januar 2010AdresseendringK/S HUDDERSFIELDK/S HUDDERSFIELD flytter fra København Ø til København K. Camilla Neckelmann Reventlow er medlem av styret.Se mere
26. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortK/S HUDDERSFIELDK/S HUDDERSFIELD offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Camilla Neckelmann Reventlow er medlem av styret.Se mere
15. juni 2009Camilla Neckelmann Reventlow blir med i styretK/S HUDDERSFIELDCamilla Neckelmann Reventlow blir med i styret for K/S HUDDERSFIELD.Se mere
15. juni 2009Antony Ashton forlater ledelsenK/S HUDDERSFIELDAntony Ashton forlater ledelsen for K/S HUDDERSFIELD etter en periode på 3 år. Camilla Neckelmann Reventlow er medlem av styret.Se mere