30. juniUnderskudd på DKK 2,4 mio.Animondo A/SAnimondo A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Camilla Sweeney Utoft eier 45% av virksomheten.Se mere
20. juni · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Camilla Sweeney Utoft udnævnt som bestyrelsesformand i stedet for Claus Utoft, som også indtræder som bestyrelsesmedlem. Les artikkel
12. juniEndring i eierkretsenAnimondo A/SNichlas Brinch Stage er ikke lenger registrert som reell eier av Animondo A/S. Camilla Sweeney Utoft eier fortsat 45% av virksomheten.Se mere
1. maiCamilla Sweeney Utoft blir med i styretAnimondo A/SCamilla Sweeney Utoft blir med i styret for Animondo A/S.Se mere
1. maiClaus Utoft blir med i ledelsenAnimondo A/SClaus Utoft erstatter Nichlas Brinch Stage i ledelsen for Animondo A/S etter en periode på 2 år. Camilla Sweeney Utoft eier 45% av virksomheten.Se mere
1. maiEndring i eierkretsenAnimondo A/SCamilla Sweeney Utoft registrert som reell eier av Animondo A/S.Se mere
22. desember 2023Overskudd på DKK 6,3 mio.CAMILLA UTOFT HOLDING ApSCAMILLA UTOFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Camilla Sweeney Utoft eier 99% av virksomheten.Se mere
21. desember 2023Overskudd på DKK 14 mio.C4U Group ApSC4U Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Camilla Sweeney Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Underskudd på DKK 1,3 mio.ACTP ApSACTP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Camilla Sweeney Utoft eier 44,6% av virksomheten.Se mere
13. november 2023Underskudd på DKK 424.849 C4U Ejendomme ApSC4U Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Camilla Sweeney Utoft eier 44,6% av virksomheten.Se mere
31. oktober 2022Overskudd på DKK 3,1 mio.C4U Group ApSC4U Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. juni 2021 til 30. juni. Camilla Sweeney Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2022Underskudd på DKK 1,2 mio.ACTP ApSACTP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Camilla Sweeney Utoft eier 44,6% av virksomheten.Se mere
28. oktober 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.CAMILLA UTOFT HOLDING ApSCAMILLA UTOFT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Camilla Sweeney Utoft eier 99% av virksomheten.Se mere
25. oktober 2022Underskudd på DKK 87.926 C4U Ejendomme ApSC4U Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Camilla Sweeney Utoft eier 44,6% av virksomheten.Se mere
1. april 2022AdresseendringC4U Group ApSC4U Group ApS flytter fra Give til Vejle. Camilla Sweeney Utoft er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2022AdresseendringC4U Ejendomme ApSC4U Ejendomme ApS flytter fra Give til Vejle. Camilla Sweeney Utoft eier 44,6% av virksomheten.Se mere
1. april 2022AdresseendringCAMILLA UTOFT HOLDING ApSCAMILLA UTOFT HOLDING ApS flytter fra Give til Vejle. Camilla Sweeney Utoft eier 99% av virksomheten.Se mere
1. april 2022AdresseendringACTP ApSACTP ApS flytter fra Give til Vejle. Camilla Sweeney Utoft eier 44,6% av virksomheten.Se mere
1. april 2022Ny bransje: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstofferACTP ApSTidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Camilla Sweeney Utoft eier 44,6% av virksomheten.Se mere
12. november 2021Underskudd på DKK 604.843 ACTP ApSACTP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Camilla Sweeney Utoft eier 44,6% av virksomheten.Se mere