23. marsUnderskudd på DKK 22.789 Dansk Miljøteknik ApSDansk Miljøteknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
16. januarOverskudd på DKK 525.684 BLACH HOLDING KØGE ApSBLACH HOLDING KØGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
16. januarOverskudd på DKK 513.771 MALERMESTER CARINA BLACH ApSMALERMESTER CARINA BLACH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2023Underskudd på DKK 12.970 Dansk Miljøteknik ApSDansk Miljøteknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023Overskudd på DKK 677.967 MALERMESTER CARINA BLACH ApSMALERMESTER CARINA BLACH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2023Overskudd på DKK 820.282 BLACH HOLDING KØGE ApSBLACH HOLDING KØGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 24.635 Dansk Miljøteknik ApSDansk Miljøteknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2022Overskudd på DKK 681.850 BLACH HOLDING KØGE ApSBLACH HOLDING KØGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2022Overskudd på DKK 623.919 MALERMESTER CARINA BLACH ApSMALERMESTER CARINA BLACH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2021Underskudd på DKK 33.865 Dansk Miljøteknik ApSDansk Miljøteknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2021Overskudd på DKK 561.327 BLACH HOLDING KØGE ApSBLACH HOLDING KØGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2021Overskudd på DKK 434.500 MALERMESTER CARINA BLACH ApSMALERMESTER CARINA BLACH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2020Ny bransje: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialiseringDansk Miljøteknik ApSTidligere bransje: Malerforretninger. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2020Overskudd på DKK 49.653 Dansk Miljøteknik ApSDansk Miljøteknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2020Overskudd på DKK 483.264 MALERMESTER CARINA BLACH ApSMALERMESTER CARINA BLACH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2020Overskudd på DKK 534.701 BLACH HOLDING KØGE ApSBLACH HOLDING KØGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2019Underskudd på DKK 28.774 Dansk Miljøteknik ApSDansk Miljøteknik ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. mai 2018 til 31. desember 2018. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2019Overskudd på DKK 622.991 MALERMESTER CARINA BLACH ApSMALERMESTER CARINA BLACH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
27. februar 2019Overskudd på DKK 622.922 BLACH HOLDING KØGE ApSBLACH HOLDING KØGE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2018StiftelseDansk Miljøteknik ApSDansk Miljøteknik ApS stiftes i bransjen malerforretninger. Carina Arcos Blach er medlem af ledelsen.Se mere