18. juni 1997Mikkel Ettrup Ravn blir med i styretHANS JØRGEN CHRISTENSEN ApSMikkel Ettrup Ravn erstatter Carl Aage Christensen i styret for HANS JØRGEN CHRISTENSEN ApS etter en periode på 20 år.Se mere
18. juni 1997Mikkel Ettrup Ravn blir med i styretHANS JØRGEN CHRISTENSEN HJØRRING A/SMikkel Ettrup Ravn erstatter Carl Aage Christensen i styret for HANS JØRGEN CHRISTENSEN HJØRRING A/S etter en periode på 11 år.Se mere
26. august 1996Regnskap for 1996 offentligjortHANS JØRGEN CHRISTENSEN ApSHANS JØRGEN CHRISTENSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Carl Aage Christensen er medlem av styret.Se mere
26. august 1996Regnskap for 1996 offentligjortHANS JØRGEN CHRISTENSEN HJØRRING A/SHANS JØRGEN CHRISTENSEN HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Carl Aage Christensen er medlem av styret.Se mere
15. mars 1996Nytt navn: HANS JØRGEN CHRISTENSEN ApSAAGE CHRISTENSEN, HJØRRING ApSAAGE CHRISTENSEN, HJØRRING ApS skifter navn til HANS JØRGEN CHRISTENSEN ApS. Carl Aage Christensen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 1986StiftelseHANS JØRGEN CHRISTENSEN HJØRRING A/SHANS JØRGEN CHRISTENSEN HJØRRING A/S stiftes i bransjen detailhandel med biler. Carl Aage Christensen er medlem av styret.Se mere
23. juni 1977StiftelseAAGE CHRISTENSEN, HJØRRING ApSAAGE CHRISTENSEN, HJØRRING ApS stiftes i bransjen detailhandel med biler. Carl Aage Christensen er medlem av styret.Se mere