10. juliOverskudd på DKK 417.889 DUPONG ApSDUPONG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carl Christian Kandel Illum er medlem af ledelsen.Se mere
23. juniOverskudd på DKK 274.512 KANDEL VON SCHOLTEN ApSKANDEL VON SCHOLTEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carl Christian Kandel Illum er medlem af ledelsen.Se mere
23. juniUnderskudd på DKK 1.603 Spacemate ApSSpacemate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carl Christian Kandel Illum er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. juniUnderskudd på DKK 6.514 Atelier 13 ApSAtelier 13 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carl Christian Kandel Illum er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. juniUnderskudd på DKK 1.108 Unbubble ApSUnbubble ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carl Christian Kandel Illum er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. februarStiftelseFLINT ApSFLINT ApS stiftes i bransjen computerprogrammering. Carl Christian Kandel Illum er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2023Carl Christian Kandel Illum forlater styretØresundsgruppen ApSCarl Christian Kandel Illum forlater styret for Øresundsgruppen ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. august 2023Christian Moe Halsted blir med i ledelsenØresundsgruppen ApSChristian Moe Halsted blir med i ledelsen for Øresundsgruppen ApS. Carl Christian Kandel Illum er medlem av styret.Se mere
31. juli 2023Astrid Villumsen Kristoffersen forlater ledelsenØresundsgruppen ApSAstrid Villumsen Kristoffersen forlater ledelsen for Øresundsgruppen ApS etter en periode på 11 måneder. Carl Christian Kandel Illum er medlem av styret.Se mere
2. juli 2023Overskudd på DKK 9.950 KANDEL VON SCHOLTEN ApSKANDEL VON SCHOLTEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carl Christian Kandel Illum er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 345.615 DUPONG ApSDUPONG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carl Christian Kandel Illum er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 905 Unbubble ApSUnbubble ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carl Christian Kandel Illum er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 4.652 Atelier 13 ApSAtelier 13 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carl Christian Kandel Illum er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 1.180 Spacemate ApSSpacemate ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carl Christian Kandel Illum er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 835.234 Øresundsgruppen ApSØresundsgruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carl Christian Kandel Illum er medlem av styret.Se mere
7. desember 2022AdresseendringDUPONG ApSDUPONG ApS flytter til ny adresse i København N. Carl Christian Kandel Illum er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2022Thomas Staune Hagenau Bakmann blir med i ledelsenDUPONG ApSThomas Staune Hagenau Bakmann erstatter Steen Bakmann i ledelsen for DUPONG ApS etter en periode på 11 år. Carl Christian Kandel Illum er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2022Claudia Siesbye Halsted blir med i styretØresundsgruppen ApSClaudia Siesbye Halsted erstatter Frederik Paul Siesbye Halsted i styret for Øresundsgruppen ApS etter en periode på 1 år. Carl Christian Kandel Illum er fortsatt styremedlem.Se mere
16. september 2022Laura Emilie Gambino slutter som adm. direktørØresundsgruppen ApSLaura Emilie Gambino slutter som adm. direktør i Øresundsgruppen ApS. Carl Christian Kandel Illum er medlem av styret.Se mere
16. september 2022Astrid Villumsen Kristoffersen blir med i ledelsenØresundsgruppen ApSAstrid Villumsen Kristoffersen blir med i ledelsen for Øresundsgruppen ApS. Carl Christian Kandel Illum er medlem av styret.Se mere