17. juniHolger Michael Mörk blir med i styretThy-Mors Energi Produktion A/SHolger Michael Mörk erstatter Carl Georg Lyngs i styret for Thy-Mors Energi Produktion A/S etter en periode på 5 år.Se mere
17. juniHolger Michael Mörk blir med i styretENERGRID A/SHolger Michael Mörk erstatter Carl Georg Lyngs i styret for ENERGRID A/S etter en periode på 5 år.Se mere
17. juniHolger Michael Mörk blir med i styretTHY-MORS ENERGI FIBERNET A/SHolger Michael Mörk erstatter Carl Georg Lyngs i styret for THY-MORS ENERGI FIBERNET A/S etter en periode på 14 år.Se mere
7. juniCarl Georg Lyngs forlater styretNyt Netselskabet Elværk A/SCarl Georg Lyngs forlater styret for Nyt Netselskabet Elværk A/S etter en periode på 1 måned.Se mere
24. maiOverskudd på DKK 5,7 mio.THY-MORS ENERGI FIBERNET A/STHY-MORS ENERGI FIBERNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carl Georg Lyngs er medlem av styret.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 1,1 mio.ENERGRID A/SENERGRID A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carl Georg Lyngs er medlem av styret.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 1,7 mio.Thy-Mors Energi Produktion A/SThy-Mors Energi Produktion A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carl Georg Lyngs er medlem av styret.Se mere
21. maiHolger Michael Mörk blir med i styretTHY-MORS ENERGI A.M.B.A.Holger Michael Mörk erstatter Carl Georg Lyngs i styret for THY-MORS ENERGI A.M.B.A. etter en periode på 14 år.Se mere
21. maiCarl Georg Lyngs forlater styretNETSELSKABET ELVÆRK A/SCarl Georg Lyngs forlater styret for NETSELSKABET ELVÆRK A/S etter en periode på 14 år.Se mere
25. aprilStiftelseNyt Netselskabet Elværk A/SNyt Netselskabet Elværk A/S stiftes i bransjen distribution af elektricitet. Carl Georg Lyngs er medlem av styret.Se mere
20. desember 2023Overskudd på DKK 1,4 mio.CRAMM Holding ApSCRAMM Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Carl Georg Lyngs er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2023Overskudd på DKK 345.449 Ny Odgaard ApSNy Odgaard ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Carl Georg Lyngs er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2023Overskudd på DKK 2,8 mio.Ny Odgaard Vind ApSNy Odgaard Vind ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Carl Georg Lyngs er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2023Overskudd på DKK 3,0 mio.Ny Odgaard Holding ApSNy Odgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Carl Georg Lyngs er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2023Overskudd på DKK 10 mio.ENERGRID A/SENERGRID A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carl Georg Lyngs er medlem av styret.Se mere
9. juni 2023Overskudd på DKK 3,8 mio.Thy-Mors Energi Produktion A/SThy-Mors Energi Produktion A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carl Georg Lyngs er medlem av styret.Se mere
9. juni 2023Overskudd på DKK 16 mio.NETSELSKABET ELVÆRK A/SNETSELSKABET ELVÆRK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carl Georg Lyngs er medlem av styret.Se mere
9. juni 2023Overskudd på DKK 5,7 mio.THY-MORS ENERGI FIBERNET A/STHY-MORS ENERGI FIBERNET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carl Georg Lyngs er medlem av styret.Se mere
9. juni 2023Overskudd på DKK 12 mio.THY-MORS ENERGI A.M.B.A.THY-MORS ENERGI A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carl Georg Lyngs er medlem av styret.Se mere
8. juni 2023Michael Daugaard Lyhne blir med i ledelsenThy-Mors Energi Produktion A/SMichael Daugaard Lyhne blir med i ledelsen for Thy-Mors Energi Produktion A/S. Carl Georg Lyngs er medlem av styret.Se mere