12. juniOverskudd på DKK 142.153 Carl Gustav ApSCarl Gustav ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carl Gustav Schweers Lehmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. mai · vores-skodsborg.dkNye virksomheder i Skodsborg i sidste månedVirksomheden ledes af Carl Gustav Schweers Lehmann. wheels-only ApS, Skodsborg Strandvej 142, 1. th, 2942 Skodsborg. wheels-only ApS tilhører branchen Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer og er ejet samt ledet af Jørgen Nielsen. Les artikkel
29. aprilEndring i eierkretsenBangs A/SUlrik Christian Jutting Lehmann er ikke lenger registrert som reell eier av Bangs A/S. Carl Gustav Schweers Lehmann eier fortsat 45% av virksomheten.Se mere
16. aprilEndring i eierkretsenBangs A/SCarl Gustav Schweers Lehmann reduserer sitt reelle eierskap av Bangs A/S.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 345.240 Bangs A/SBangs A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carl Gustav Schweers Lehmann eier 50% av virksomheten.Se mere
2. aprilStiftelseSøly Ejendomme ApSSøly Ejendomme ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Carl Gustav Schweers Lehmann er medlem af ledelsen.Se mere
31. januarStiftelseSøly Pizza & Bakery ApSSøly Pizza & Bakery ApS stiftes i bransjen restauranter. Carl Gustav Schweers Lehmann er medlem af ledelsen.Se mere
2. januarUnderskudd på DKK 4.809 ALSL Invest ApSALSL Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Carl Gustav Schweers Lehmann er medlem af ledelsen.Se mere
2. januarUnderskudd på DKK 4.551 AVSL Invest ApSAVSL Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Carl Gustav Schweers Lehmann er medlem af ledelsen.Se mere
2. januarOverskudd på DKK 62.350 HAAG Invest ApSHAAG Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Carl Gustav Schweers Lehmann er medlem af ledelsen.Se mere
2. januarUnderskudd på DKK 4.551 AKSL Invest ApSAKSL Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Carl Gustav Schweers Lehmann er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2023Underskudd på DKK 1,4 mio.Søly ApSSøly ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Carl Gustav Schweers Lehmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. desember 2023Endring i eierkretsenALSL Invest ApSAlbert Schweers Lehmann registrert som reell eier av ALSL Invest ApS. Carl Gustav Schweers Lehmann er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2023Nytt navn: ALSL Invest ApSSchweers Lehmann Holding ApSSchweers Lehmann Holding ApS skifter navn til ALSL Invest ApS. Carl Gustav Schweers Lehmann er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2023Endring i eierkretsenHAAG Invest ApSCarl Gustav Schweers Lehmann er ikke lenger registrert som reell eier av HAAG Invest ApS.Se mere
23. august 2023Underskudd på DKK 758.280 Søly ApSSøly ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. mai 2022 til 31. desember 2022. Carl Gustav Schweers Lehmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. august 2023Ny status NORMALSøly ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Carl Gustav Schweers Lehmann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. august 2023Carl Gustav Schweers Lehmann blir adm. direktørSøly ApSCarl Gustav Schweers Lehmann blir adm. direktør i Søly ApS.Se mere
17. august 2023Helle Schweers Lehmann forlater ledelsenSøly ApSHelle Schweers Lehmann forlater ledelsen for Søly ApS etter en periode på 1 år. Carl Gustav Schweers Lehmann eier 50% av virksomheten.Se mere
17. august 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSøly ApSTidligere status: Normal. Carl Gustav Schweers Lehmann eier 50% av virksomheten.Se mere