26. april 2012Carl Henrik Søbygaard forlater styretSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSCarl Henrik Søbygaard forlater styret for SOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS etter en periode på 15 år.Se mere
26. april 2012Carl Henrik Søbygaard forlater ledelsenSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSCarl Henrik Søbygaard forlater ledelsen for SOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS etter en periode på 15 år.Se mere
8. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2011Merete Scavenius Søbygaard blir med i styretSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSMerete Scavenius Søbygaard erstatter Ebbe Johansen i styret for SOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS etter en periode på 14 år. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2009Regnskap for 2008 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummiSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSTidligere bransje: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2004 til 31. desember 2004. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2004Regnskap for 2004 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2003 til 31. mars. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2003Regnskap for 2003 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2002 til 31. mars. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2002Regnskap for 2002 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2001 til 31. mars. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2001Regnskap for 2001 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2000 til 31. mars. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2000Regnskap for 2000 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1999 til 31. mars. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 1999Ny bransje: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigtSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSTidligere bransje: Anden teknisk rådgivning. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 1999Regnskap for 1999 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 1998 til 31. mars. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSSOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 1996 til 31. mars. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 1997Nytt navn: SOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApSPBH 25.228 ApSPBH 25.228 ApS skifter navn til SOEBYGAARD MACHINE DESIGN ApS. Carl Henrik Søbygaard er medlem af ledelsen.Se mere