7. juni 2007Carl Ole Damgaard Thomsen forlater styretCON-TRA ApSCarl Ole Damgaard Thomsen forlater styret for CON-TRA ApS etter en periode på 7 år.Se mere
7. juni 2007Carl Ole Damgaard Thomsen forlater ledelsenCON-TRA ApSCarl Ole Damgaard Thomsen forlater ledelsen for CON-TRA ApS etter en periode på 7 år.Se mere
28. november 2005Ny status UNDER KONKURSCON-TRA ApSTidligere status: Normal. Carl Ole Damgaard Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortCON-TRA ApSCON-TRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Carl Ole Damgaard Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2004Ole Kristian Ejstrud blir med i styretCON-TRA ApSOle Kristian Ejstrud erstatter Ivar Salomonsen i styret for CON-TRA ApS etter en periode på 4 år. Carl Ole Damgaard Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortCON-TRA ApSCON-TRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Carl Ole Damgaard Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortCON-TRA ApSCON-TRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Carl Ole Damgaard Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortCON-TRA ApSCON-TRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. november 2000 til 31. desember 2001. Carl Ole Damgaard Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2000StiftelseCON-TRA ApSCON-TRA ApS stiftes i bransjen fremstilling af maskiner til metalindustri. Carl Ole Damgaard Thomsen er medlem af ledelsen.Se mere