21. mai 2008Carl Peder Adam Holm forlater styretHYMITE A/SCarl Peder Adam Holm forlater styret for HYMITE A/S etter en periode på 3 år.Se mere
28. januar 2008Erstatning i styretHYMITE A/S3 endringer i styret for HYMITE A/S. Carl Peder Adam Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af elektroniske komponenter og pladerHYMITE A/STidligere bransje: Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb. Carl Peder Adam Holm er medlem av styret.Se mere
8. november 2007Morten Frederiksen forlater styretHYMITE A/SMorten Frederiksen forlater styret for HYMITE A/S etter en periode på 3 måneder. Carl Peder Adam Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
1. august 2007Morten Frederiksen blir med i styretHYMITE A/SMorten Frederiksen erstatter Thomas Nederby Svenningsen i styret for HYMITE A/S etter en periode på 6 år. Carl Peder Adam Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
11. juni 2007Jimmy Fussing Nielsen blir med i styretHYMITE A/SJimmy Fussing Nielsen blir med i styret for HYMITE A/S. Carl Peder Adam Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
26. april 2007Carl Peder Adam Holm forlater styretTAKTIO ApSCarl Peder Adam Holm forlater styret for TAKTIO ApS etter en periode på 2 år.Se mere
17. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortHYMITE A/SHYMITE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Carl Peder Adam Holm er medlem av styret.Se mere
31. desember 2006Lars Håkan Frick forlater styretTAKTIO A/SLars Håkan Frick forlater styret for TAKTIO A/S etter en periode på 3 år. Carl Peder Adam Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
14. juli 2006Nytt navn: TAKTIO A/SO-PEN A/SO-PEN A/S skifter navn til TAKTIO A/S. Carl Peder Adam Holm er medlem av styret.Se mere
16. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortO-PEN A/SO-PEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Carl Peder Adam Holm er medlem av styret.Se mere
7. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortHYMITE A/SHYMITE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Carl Peder Adam Holm er medlem av styret.Se mere
24. mai 2006Flere forlater styretHYMITE A/S2 medlemmer forlater styret for HYMITE A/S. Carl Peder Adam Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
8. desember 2005Werner Robert Genieser blir med i styretHYMITE A/SWerner Robert Genieser erstatter Steen Breining Lohse i styret for HYMITE A/S etter en periode på 4 år. Carl Peder Adam Holm er fortsatt styremedlem.Se mere
2. august 2005AdresseendringO-PEN A/SO-PEN A/S flytter fra København Ø til København V. Carl Peder Adam Holm er medlem av styret.Se mere
1. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortHYMITE A/SHYMITE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Carl Peder Adam Holm er medlem av styret.Se mere
26. mai 2005Carl Peder Adam Holm blir med i styretHYMITE A/SCarl Peder Adam Holm erstatter Nils Staffan Ingeborn i styret for HYMITE A/S etter en periode på 1 år.Se mere
26. mai 2005AdresseendringHYMITE A/SHYMITE A/S flytter til ny adresse i Kgs.Lyngby. Carl Peder Adam Holm er medlem av styret.Se mere
12. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortO-PEN A/SO-PEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 19. februar 2004 til 31. desember 2004. Carl Peder Adam Holm er medlem av styret.Se mere
18. april 2005Carl Peder Adam Holm blir med i styretO-PEN A/SCarl Peder Adam Holm blir med i styret for O-PEN A/S.Se mere