11. februar 2009Carl Rosenørn-Lehn forlater styretLUNDERUP ApSCarl Rosenørn-Lehn forlater styret for LUNDERUP ApS etter en periode på 18 år.Se mere
6. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Dyrkning af andre etårige afgrøderLUNDERUP ApSTidligere bransje: Agerbrug i øvrigt. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
24. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
1. januar 2007Ny bransje: Agerbrug i øvrigtLUNDERUP ApSTidligere bransje: Kornavl. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
13. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
15. januar 2006Endring i eierkretsenLUNDERUP ApSCaroline Rosenörn-Lehn registrert som reell eier av LUNDERUP ApS. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
30. august 2005Regnskap for 2005 offentligjortLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
19. august 2004Regnskap for 2004 offentligjortLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
14. juli 2003Regnskap for 2003 offentligjortLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
12. august 2002Regnskap for 2002 offentligjortLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2001 til 30. april. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
6. august 2001Regnskap for 2001 offentligjortLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2000 til 30. april. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
7. september 2000Regnskap for 2000 offentligjortLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1999 til 30. april. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
24. november 1999Fritz Rosenørn-Lehn blir med i styretLUNDERUP ApSFritz Rosenørn-Lehn erstatter Poul Winther Andersen i styret for LUNDERUP ApS etter en periode på 2 år. Carl Rosenørn-Lehn er fortsatt styreleder.Se mere
6. september 1999Regnskap for 1999 offentligjortLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. april. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
14. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
16. mars 1998Poul Winther Andersen blir med i styretLUNDERUP ApSPoul Winther Andersen erstatter Gregers Christopher Vogel i styret for LUNDERUP ApS etter en periode på 7 år. Carl Rosenørn-Lehn er fortsatt styreleder.Se mere
19. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
29. august 1996Regnskap for 1996 offentligjortLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere
28. mai 1991StiftelseLUNDERUP ApSLUNDERUP ApS stiftes i bransjen kornavl. Carl Rosenørn-Lehn er styreleder.Se mere