13. mai 2003Carl Westergaard forlater styretU.S. AF 20.10.99 A/SCarl Westergaard forlater styret for U.S. AF 20.10.99 A/S etter en periode på 25 år.Se mere
25. oktober 2000Ny bransje: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigtU.S. AF 20.10.99 A/STidligere bransje: Uoplyst. Carl Westergaard er medlem av styret.Se mere
21. september 2000Ny status UNDER KONKURSU.S. AF 20.10.99 A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Carl Westergaard er medlem av styret.Se mere
12. mai 2000Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGU.S. AF 20.10.99 A/STidligere status: Normal. Carl Westergaard er medlem av styret.Se mere
8. april 2000Carl Westergaard forlater ledelsenANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988Carl Westergaard forlater ledelsen for ANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988 etter en periode på 23 år.Se mere
8. april 2000Flere forlater ledelsenU.S. AF 20.10.99 A/S2 personer forlater ledelsen for U.S. AF 20.10.99 A/S. Carl Westergaard er medlem av styret.Se mere
22. november 1999Nytt navn: U.S. AF 20.10.99 A/SCARL WESTERGAARD A/SCARL WESTERGAARD A/S skifter navn til U.S. AF 20.10.99 A/S. Carl Westergaard er medlem av styret.Se mere
4. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988ANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988 offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1998 til 31. mai. Carl Westergaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 1999Palle Damkjær forlater styretCARL WESTERGAARD A/SPalle Damkjær forlater styret for CARL WESTERGAARD A/S etter en periode på 2 år. Carl Westergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortCARL WESTERGAARD A/SCARL WESTERGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Carl Westergaard er medlem av styret.Se mere
18. mars 1999Linda Margrethe Nielsen forlater ledelsenANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988Linda Margrethe Nielsen forlater ledelsen for ANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988 etter en periode på 24 timer. Carl Westergaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 1999Linda Margrethe Nielsen blir med i ledelsenANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988Linda Margrethe Nielsen blir med i ledelsen for ANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988. Carl Westergaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988ANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988 offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1997 til 31. mai. Carl Westergaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortCARL WESTERGAARD A/SCARL WESTERGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 31. desember 1997. Carl Westergaard er medlem av styret.Se mere
27. mai 1998Bent Juul Larsen blir med i ledelsenCARL WESTERGAARD A/SBent Juul Larsen erstatter Carl Westergaard i ledelsen for CARL WESTERGAARD A/S etter en periode på 20 år.Se mere
19. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortCARL WESTERGAARD A/SCARL WESTERGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Carl Westergaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 1997Erstatning i styretCARL WESTERGAARD A/S7 endringer i styret for CARL WESTERGAARD A/S. Carl Westergaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988ANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988 offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1996 til 31. mai. Carl Westergaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortCARL WESTERGAARD A/SCARL WESTERGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Carl Westergaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988ANPARTSSELSKABET AF 20. DECEMBER 1988 offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1995 til 31. mai. Carl Westergaard er medlem af ledelsen.Se mere