29. juniOverskudd på DKK 3,2 mio.CANS Holding ApSCANS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
18. maiUnderskudd på DKK 61.225 Birke Invest A/SBirke Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 16 mio.CANS Holding ApSCANS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 5,1 mio.Birke Invest A/SBirke Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 9,2 mio.CANS Holding ApSCANS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.Birke Invest A/SBirke Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
18. januar 2021Overskudd på DKK 88 mio.Birke Invest A/SBirke Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
18. januar 2021Overskudd på DKK 69 mio.CANS Holding ApSCANS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
14. januar 2021Nytt navn: Birke Invest A/SEjendommen Birkedalsvej 5 Helsingør A/SEjendommen Birkedalsvej 5 Helsingør A/S skifter navn til Birke Invest A/S. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
8. januar 2021Ole Krebs Sørensen forlater ledelsenCANS Holding ApSOle Krebs Sørensen forlater ledelsen for CANS Holding ApS etter en periode på 10 måneder. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
1. januar 2021Ny bransje: InvesteringsselskaberEjendommen Birkedalsvej 5 Helsingør A/STidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
28. desember 2020Endring i eierkretsenEjendommen Birkedalsvej 5 Helsingør A/SCaroline Zobel registrert som reell eier av Ejendommen Birkedalsvej 5 Helsingør A/S.Se mere
12. mars 2020Endring i eierkretsenEjendommen Birkedalsvej 5 Helsingør A/SCaroline Zobel er ikke lenger registrert som reell eier av Ejendommen Birkedalsvej 5 Helsingør A/S.Se mere
6. mars 2020StiftelseCANS Holding ApSCANS Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
25. februar 2020Nytt navn: Ejendommen Birkedalsvej 5 Helsingør A/SEjendommen Birkedalsvej 5 A/SEjendommen Birkedalsvej 5 A/S skifter navn til Ejendommen Birkedalsvej 5 Helsingør A/S. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
18. februar 2020StiftelseEjendommen Birkedalsvej 5 A/SEjendommen Birkedalsvej 5 A/S stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Caroline Zobel eier 25% av virksomheten.Se mere
14. februar 1989Caroline Zobel forlater styretPERICAS A/SCaroline Zobel forlater styret for PERICAS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
14. februar 1989Caroline Zobel forlater styretPEDESTRA A/SCaroline Zobel forlater styret for PEDESTRA A/S etter en periode på 3 år.Se mere
23. november 1988Ny status NORMALPERICAS A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Caroline Zobel er medlem av styret.Se mere
10. juni 1988Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGPERICAS A/STidligere status: Normal. Caroline Zobel er medlem av styret.Se mere