21. februar 2002Carolyn Isaacs forlater styretGUINNESS UNITED DISTILLERS AND VINTNERS DENMARK A/SCarolyn Isaacs forlater styret for GUINNESS UNITED DISTILLERS AND VINTNERS DENMARK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
2. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortGUINNESS UNITED DISTILLERS AND VINTNERS DENMARK A/SGUINNESS UNITED DISTILLERS AND VINTNERS DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Carolyn Isaacs er medlem av styret.Se mere
26. september 2001Nytt navn: GUINNESS UNITED DISTILLERS AND VINTNERS DENMARK A/SGUINNESS UNITED DISTILLERS AND VINTNERS A/SGUINNESS UNITED DISTILLERS AND VINTNERS A/S skifter navn til GUINNESS UNITED DISTILLERS AND VINTNERS DENMARK A/S. Carolyn Isaacs er medlem av styret.Se mere
15. august 2001Nytt navn: GUINNESS UNITED DISTILLERS AND VINTNERS A/SUDV DENMARK A/SUDV DENMARK A/S skifter navn til GUINNESS UNITED DISTILLERS AND VINTNERS A/S. Carolyn Isaacs er medlem av styret.Se mere
19. mars 2001Flere forlater styretUDV DENMARK A/S2 medlemmer forlater styret for UDV DENMARK A/S. Carolyn Isaacs er fortsatt styremedlem.Se mere
8. januar 2001Regnskap for 2000 offentligjortUDV DENMARK A/SUDV DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000. Carolyn Isaacs er medlem av styret.Se mere
30. november 2000Maurizio Ragazzoni Di Santo Odorico forlater styretUDV DENMARK A/SMaurizio Ragazzoni Di Santo Odorico forlater styret for UDV DENMARK A/S etter en periode på 2 år. Carolyn Isaacs er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 2000Morten Holm Bangsgaard blir med i ledelsenUDV DENMARK A/SMorten Holm Bangsgaard erstatter Helge Hempel Sparsø i ledelsen for UDV DENMARK A/S etter en periode på 8 måneder. Carolyn Isaacs er medlem av styret.Se mere
8. mars 2000Helge Hempel Sparsø blir med i ledelsenUDV DENMARK A/SHelge Hempel Sparsø erstatter Susanne Hedegaard i ledelsen for UDV DENMARK A/S etter en periode på 10 måneder. Carolyn Isaacs er medlem av styret.Se mere
13. oktober 1999Regnskap for 1999 offentligjortUDV DENMARK A/SUDV DENMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1998 til 30. juni. Carolyn Isaacs er medlem av styret.Se mere
29. september 1999Claus Bo Munkedal Ottesen blir med i styretUDV DENMARK A/SClaus Bo Munkedal Ottesen erstatter Inge Birgitte Boye i styret for UDV DENMARK A/S etter en periode på 45 år. Carolyn Isaacs er fortsatt styremedlem.Se mere
9. september 1999Carolyn Isaacs blir med i styretUDV DENMARK A/SCarolyn Isaacs erstatter Michael Christopher Flynn i styret for UDV DENMARK A/S etter en periode på 45 år.Se mere