22. juniUnderskudd på DKK 2,3 mio.Højgaarden Invest A/SHøjgaarden Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juniOverskudd på DKK 6.965 INNO STEEL A/SINNO STEEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juniOverskudd på DKK 3,8 mio.Højgaarden FI Invest ApSHøjgaarden FI Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juniUnderskudd på DKK 138.990 Nicolajs Have ApSNicolajs Have ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juniUnderskudd på DKK 110.005 Guldager Camping Invest ApSGuldager Camping Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juniOverskudd på DKK 2,9 mio.HØJGAARDEN HOLDING ApSHØJGAARDEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2023Underskudd på DKK 2,7 mio.Højgaarden FI Invest ApSHøjgaarden FI Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. oktober 2021 til 31. desember 2022. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2023Underskudd på DKK 3,4 mio.Højgaarden Invest A/SHøjgaarden Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2023Overskudd på DKK 76.814 INNO STEEL A/SINNO STEEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2023Underskudd på DKK 136.378 Guldager Camping Invest ApSGuldager Camping Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2023Overskudd på DKK 3,7 mio.Nicolajs Have ApSNicolajs Have ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 31. desember 2022. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2023Underskudd på DKK 4,8 mio.HØJGAARDEN HOLDING ApSHØJGAARDEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2023Preben Christensen blir med i styretINNO STEEL A/SPreben Christensen erstatter Erik Bak Andreasen i styret for INNO STEEL A/S etter en periode på 14 år. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2022Underskudd på DKK 7.321 INNO STEEL A/SINNO STEEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2022Overskudd på DKK 84.358 Guldager Camping Invest ApSGuldager Camping Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2022Underskudd på DKK 302.469 Højgaarden Invest A/SHøjgaarden Invest A/S offentliggjør regnskap for perioden 4. juni 2021 til 31. desember 2021. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mai 2022Overskudd på DKK 96 mio.HØJGAARDEN HOLDING ApSHØJGAARDEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2022AdresseendringNicolajs Have ApSNicolajs Have ApS flytter fra Vadum til Brovst. Carsten Bak Andreasen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2022Carsten Bak Andreasen blir med i ledelsenNicolajs Have ApSCarsten Bak Andreasen blir med i ledelsen for Nicolajs Have ApS.Se mere
2. mai 2022Endring i eierkretsenNicolajs Have ApSCarsten Bak Andreasen registrert som reell eier av Nicolajs Have ApS.Se mere