17. januarJohn Oddvar Lindsel forlater styretFONDEN LYSGLIMTJohn Oddvar Lindsel forlater styret for FONDEN LYSGLIMT etter en periode på 5 år. Carsten Bjørn Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. januarOverskudd på DKK 457.314 FONDEN LYSGLIMTFONDEN LYSGLIMT offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Carsten Bjørn Nielsen er medlem av styret.Se mere
15. januar 2023Underskudd på DKK 50.020 FONDEN LYSGLIMTFONDEN LYSGLIMT offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Carsten Bjørn Nielsen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2021Overskudd på DKK 324.123 FONDEN LYSGLIMTFONDEN LYSGLIMT offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2020 til 31. oktober. Carsten Bjørn Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. desember 2021John Steffensen blir med i styretFONDEN LYSGLIMTJohn Steffensen blir med i styret for FONDEN LYSGLIMT. Carsten Bjørn Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. januar 2021Underskudd på DKK 290.982 FONDEN LYSGLIMTFONDEN LYSGLIMT offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020. Carsten Bjørn Nielsen er medlem av styret.Se mere
10. desember 2020AdresseendringFONDEN LYSGLIMTFONDEN LYSGLIMT flytter fra Farum til Gilleleje. Carsten Bjørn Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. januar 2020Overskudd på DKK 81.475 FONDEN LYSGLIMTFONDEN LYSGLIMT offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2018 til 31. oktober 2019. Carsten Bjørn Nielsen er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2019Ny bransje: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formålFONDEN LYSGLIMTTidligere bransje: Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap. Carsten Bjørn Nielsen er medlem av styret.Se mere
3. oktober 2019Nytt navn: FONDEN LYSGLIMTSELSKABET LYSGLIMTSELSKABET LYSGLIMT skifter navn til FONDEN LYSGLIMT. Carsten Bjørn Nielsen er medlem av styret.Se mere
24. mai 2019Carsten Bjørn Nielsen blir med i styretSELSKABET LYSGLIMTCarsten Bjørn Nielsen blir med i styret for SELSKABET LYSGLIMT.Se mere
24. mai 2019Ny selskapsform Erhvervsdrivende fondSELSKABET LYSGLIMTSELSKABET LYSGLIMT skifter selskapsform. Carsten Bjørn Nielsen er medlem av styret.Se mere
24. mai 2019Ny status NORMALSELSKABET LYSGLIMTTidligere status: Ukjent. Carsten Bjørn Nielsen er medlem av styret.Se mere
3. mars 2014Svend Svenningsen blir med i styretSTIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDESvend Svenningsen erstatter Carsten Bjørn Nielsen i styret for STIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDE etter en periode på 1 år.Se mere
22. mai 2013Underskudd på DKK 445.330 STIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDESTIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Carsten Bjørn Nielsen er medlem av styret.Se mere
22. oktober 2012Carsten Bjørn Nielsen blir med i styretSTIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDECarsten Bjørn Nielsen erstatter Erik Thomsen i styret for STIFTELSEN OLGA OG J.C TEILMANN'S MINDE etter en periode på 8 år.Se mere
30. januar 1990Carsten Bjørn Nielsen forlater styretLYNGBY STORCENTER ApSCarsten Bjørn Nielsen forlater styret for LYNGBY STORCENTER ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. januar 1990Carsten Bjørn Nielsen forlater styretCITY 2 ApSCarsten Bjørn Nielsen forlater styret for CITY 2 ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
30. januar 1990Carsten Bjørn Nielsen forlater styretCITY VEST A/SCarsten Bjørn Nielsen forlater styret for CITY VEST A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
29. desember 1989Nytt navn: LYNGBY STORCENTER ApSBALTICA SALG A/SBALTICA SALG A/S skifter navn til LYNGBY STORCENTER ApS. Carsten Bjørn Nielsen er medlem av styret.Se mere