27. desember 2023Underskudd på DKK 5.200 mestersTJEK ApSmestersTJEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2023Overskudd på DKK 32.799 QA-TECH ApSQA-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2023Overskudd på DKK 122.660 GEOMETER ApSGEOMETER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2022Overskudd på DKK 11.283 mestersTJEK ApSmestersTJEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Underskudd på DKK 989 QA-TECH ApSQA-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Underskudd på DKK 7.535 GEOMETER ApSGEOMETER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Underskudd på DKK 4.282 mestersTJEK ApSmestersTJEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2021Overskudd på DKK 14.820 QA-TECH ApSQA-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2021Underskudd på DKK 6.185 GEOMETER ApSGEOMETER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Underskudd på DKK 458 mestersTJEK ApSmestersTJEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2020Underskudd på DKK 888 GEOMETER ApSGEOMETER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2020Overskudd på DKK 86.938 QA-TECH ApSQA-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2019Overskudd på DKK 96.321 QA-TECH ApSQA-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2019Overskudd på DKK 1.183 GEOMETER ApSGEOMETER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2019Underskudd på DKK 2.607 mestersTJEK ApSmestersTJEK ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. januar 2018 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2018Overskudd på DKK 152.814 QA-TECH ApSQA-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2018Overskudd på DKK 211.109 GEOMETER ApSGEOMETER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2018StiftelsemestersTJEK ApSmestersTJEK ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2017Underskudd på DKK 9.839 GEOMETER ApSGEOMETER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2017Overskudd på DKK 36.411 QA-TECH ApSQA-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Carsten Gregers Gianelli er medlem af ledelsen.Se mere