BULGARIAN INVESTMENT GROUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Carsten Gøsta Beck er medlem af ledelsen.
BULGARIAN INVESTMENT GROUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Carsten Gøsta Beck er medlem af ledelsen.
BULGARIAN INVESTMENT GROUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Carsten Gøsta Beck er medlem af ledelsen.
BULGARIAN INVESTMENT GROUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Carsten Gøsta Beck er medlem af ledelsen.
BULGARIAN INVESTMENT GROUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Carsten Gøsta Beck er medlem af ledelsen.
BULGARIAN INVESTMENT GROUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Carsten Gøsta Beck er medlem af ledelsen.
BULGARIAN INVESTMENT GROUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Carsten Gøsta Beck er medlem af ledelsen.
BULGARIAN INVESTMENT GROUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Carsten Gøsta Beck er medlem af ledelsen.
BULGARIAN INVESTMENT GROUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Carsten Gøsta Beck er medlem af ledelsen.
BULGARIAN INVESTMENT GROUP HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Carsten Gøsta Beck er medlem af ledelsen.