28. mars 2021Carsten Juul Carlsen forlater ledelsenMåtteservice Danmark ApSCarsten Juul Carlsen forlater ledelsen for Måtteservice Danmark ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
14. desember 2020Sander Janca-Jensen slutter som adm. direktørMåtteservice Danmark ApSSander Janca-Jensen slutter som adm. direktør i Måtteservice Danmark ApS. Carsten Juul Carlsen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
14. desember 2020Carsten Juul Carlsen blir med i ledelsenMåtteservice Danmark ApSCarsten Juul Carlsen blir med i ledelsen for Måtteservice Danmark ApS.Se mere
14. desember 2020AdresseendringMåtteservice Danmark ApSMåtteservice Danmark ApS flytter fra Charlottenlund til Silkeborg. Carsten Juul Carlsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2008Carsten Juul Carlsen forlater styretS.R. HOLDING A/SCarsten Juul Carlsen forlater styret for S.R. HOLDING A/S etter en periode på 5 år.Se mere
3. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortS.R. HOLDING A/SS.R. HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Carsten Juul Carlsen er medlem av styret.Se mere
28. februar 2007Carsten Juul Carlsen forlater styretDIFKO INKASSO A/SCarsten Juul Carlsen forlater styret for DIFKO INKASSO A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
28. februar 2007Carsten Juul Carlsen forlater styretDIFKO ASSET A/SCarsten Juul Carlsen forlater styret for DIFKO ASSET A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
28. februar 2007Carsten Juul Carlsen forlater styretDIFKO ADMINISTRATION A/SCarsten Juul Carlsen forlater styret for DIFKO ADMINISTRATION A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere
28. februar 2007Carsten Juul Carlsen forlater styretKODIF ApSCarsten Juul Carlsen forlater styret for KODIF ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
5. februar 2007Regnskap for 2006 offentligjortKODIF ApSKODIF ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. juli 2005 til 30. september 2006. Carsten Juul Carlsen er medlem av styret.Se mere
5. februar 2007Regnskap for 2006 offentligjortDIFKO INKASSO A/SDIFKO INKASSO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Carsten Juul Carlsen er medlem av styret.Se mere
5. februar 2007Regnskap for 2006 offentligjortDIFKO ASSET A/SDIFKO ASSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2005 til 30. september 2006. Carsten Juul Carlsen er medlem av styret.Se mere
5. februar 2007Regnskap for 2006 offentligjortDIFKO ADMINISTRATION A/SDIFKO ADMINISTRATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Carsten Juul Carlsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2007AdresseendringS.R. HOLDING A/SS.R. HOLDING A/S flytter til ny adresse i Randers C. Carsten Juul Carlsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2007Ny bransje: Anden virksomhedsrådgivningDIFKO ADMINISTRATION A/STidligere bransje: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed. Carsten Juul Carlsen er medlem av styret.Se mere
13. desember 2006Carsten Juul Carlsen forlater ledelsenDANSK INVESTERINGSFONDCarsten Juul Carlsen forlater ledelsen for DANSK INVESTERINGSFOND etter en periode på 3 måneder.Se mere
1. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortS.R. HOLDING A/SS.R. HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Carsten Juul Carlsen er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2006Carsten Juul Carlsen forlater ledelsenDifko A/SCarsten Juul Carlsen forlater ledelsen for Difko A/S etter en periode på 3 uker.Se mere
22. september 2006John Palle Andersen slutter som adm. direktørDANSK INVESTERINGSFONDJohn Palle Andersen slutter som adm. direktør i DANSK INVESTERINGSFOND. Carsten Juul Carlsen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere