17. aprilOverskudd på DKK 4,1 mio.NIELS BURCHARTH A/SNIELS BURCHARTH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Lund Sørensen er medlem av styret.Se mere
17. aprilOverskudd på DKK 7,6 mio.Motus Nordic Group A/SMotus Nordic Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Lund Sørensen er medlem av styret.Se mere
16. aprilOverskudd på DKK 11 mio.FIBERPARTNER ApSFIBERPARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Lund Sørensen er medlem av styret.Se mere
10. aprilSvend Aage Færch Nielsen forlater styretFIBERPARTNER ApSSvend Aage Færch Nielsen forlater styret for FIBERPARTNER ApS etter en periode på 1 år. Carsten Lund Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. aprilKenneth Sandfeld Hansen blir ny styrelederNIELS BURCHARTH A/SKenneth Sandfeld Hansen erstatter Søren Birn som styreleder hos NIELS BURCHARTH A/S etter en periode på 3 år. Carsten Lund Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. desember 2023Endring i eierkretsenNIELS BURCHARTH A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av NIELS BURCHARTH A/S. Carsten Lund Sørensen er medlem av styret.Se mere
23. desember 2023Endring i eierkretsenMotus Nordic Group A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Motus Nordic Group A/S. Carsten Lund Sørensen er medlem av styret.Se mere
23. desember 2023Nytt navn: Motus Nordic Group A/SMotus Nordic Holding A/SMotus Nordic Holding A/S skifter navn til Motus Nordic Group A/S. Carsten Lund Sørensen er medlem av styret.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 10 mio.Motus Nordic Holding A/SMotus Nordic Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 31. mai 2022 til 31. desember 2022. Carsten Lund Sørensen er medlem av styret.Se mere
17. april 2023Overskudd på DKK 10,0 mio.NIELS BURCHARTH A/SNIELS BURCHARTH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carsten Lund Sørensen er medlem av styret.Se mere
9. mars 2023Overskudd på DKK 26 mio.FIBERPARTNER ApSFIBERPARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carsten Lund Sørensen er medlem av styret.Se mere
10. november 2022Svend Aage Færch Nielsen blir med i styretFIBERPARTNER ApSSvend Aage Færch Nielsen blir med i styret for FIBERPARTNER ApS. Carsten Lund Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2022Carsten Lund Sørensen blir med i styretFIBERPARTNER ApSCarsten Lund Sørensen blir med i styret for FIBERPARTNER ApS.Se mere
1. juli 2022Endring i eierkretsenFIBERPARTNER ApS4 personer endrer deres reelle eierskab av FIBERPARTNER ApS. Carsten Lund Sørensen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2022StiftelseMotus Nordic Holding A/SMotus Nordic Holding A/S stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Carsten Lund Sørensen er medlem av styret.Se mere
4. april 2022Overskudd på DKK 7,9 mio.NIELS BURCHARTH A/SNIELS BURCHARTH A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Carsten Lund Sørensen er medlem av styret.Se mere
28. oktober 2021Henri Skou blir med i styretNIELS BURCHARTH A/SHenri Skou blir med i styret for NIELS BURCHARTH A/S. Carsten Lund Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. august 2021 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 2: Nya ansigter hos Norgren, Qubiqa, Vestas..Samtidig er Jan Diedrich Cortzen og Carsten Lund Sørensen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Niels Valentin Falk Burcharth, Tove Lilly Burcharth, Frank Elkjær og Keld Nomanni (kilde: Les artikkel
12. august 2021Carsten Lund Sørensen blir med i styretNIELS BURCHARTH A/SCarsten Lund Sørensen blir med i styret for NIELS BURCHARTH A/S.Se mere
12. august 2021Endring i eierkretsenNIELS BURCHARTH A/S7 personer endrer deres reelle eierskab av NIELS BURCHARTH A/S. Carsten Lund Sørensen er medlem av styret.Se mere