19. desember 2023Underskudd på DKK 6,4 mio.CARSTENS ANPARTSSELSKAB. GRINDSTEDCARSTENS ANPARTSSELSKAB. GRINDSTED offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Carsten Nicolai Krog er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Overskudd på DKK 177.336 CK-LANDBRUG APSCK-LANDBRUG APS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Carsten Nicolai Krog er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Overskudd på DKK 179.268 Sofies AnpartsselskabSofies Anpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Carsten Nicolai Krog er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Overskudd på DKK 179.247 Johannes AnpartsselskabJohannes Anpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Carsten Nicolai Krog er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 2023 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos AB Aluminium, Bredal, Eltronic..CK-Teknik A/S Carsten Nicolai Krog er udtrådt af bestyrelsen hos CK-Teknik A/S og CK-Teknik Holding ApS (kilde: Les artikkel
10. juli 2023Carsten Nicolai Krog forlater styretCK-Teknik Holding ApSCarsten Nicolai Krog forlater styret for CK-Teknik Holding ApS etter en periode på 7 år.Se mere
10. juli 2023Carsten Nicolai Krog forlater styretCK-TEKNIK A/SCarsten Nicolai Krog forlater styret for CK-TEKNIK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
11. januar 2023Underskudd på DKK 1,3 mio.CARSTENS ANPARTSSELSKAB. GRINDSTEDCARSTENS ANPARTSSELSKAB. GRINDSTED offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Carsten Nicolai Krog er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2023Underskudd på DKK 667.205 CK-LANDBRUG APSCK-LANDBRUG APS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Carsten Nicolai Krog er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2022Endring i eierkretsenPEDERSENS MASKINER I/SCarsten Nicolai Krog er ikke lenger registrert som reell eier av PEDERSENS MASKINER I/S.Se mere
22. desember 2022Underskudd på DKK 73.632 Sofies AnpartsselskabSofies Anpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Carsten Nicolai Krog er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2022Underskudd på DKK 73.392 Johannes AnpartsselskabJohannes Anpartsselskab offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Carsten Nicolai Krog er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2022AdresseendringPEDERSENS MASKINER I/SPEDERSENS MASKINER I/S flytter til ny adresse i Grindsted. Carsten Nicolai Krog eier 50% av virksomheten.Se mere
19. september 2022Overskudd på DKK 12 mio.CK-TEKNIK A/SCK-TEKNIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Carsten Nicolai Krog er medlem av styret.Se mere
19. september 2022Overskudd på DKK 11 mio.CK-Teknik Holding ApSCK-Teknik Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Carsten Nicolai Krog er medlem av styret.Se mere
8. juni 2022Flere forlater styretJohannes Anpartsselskab2 medlemmer forlater styret for Johannes Anpartsselskab. Carsten Nicolai Krog er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2022Flere forlater styretCK-LANDBRUG APS2 medlemmer forlater styret for CK-LANDBRUG APS. Carsten Nicolai Krog er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2022Flere forlater styretSofies Anpartsselskab2 medlemmer forlater styret for Sofies Anpartsselskab. Carsten Nicolai Krog er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2022Ny selskapsform AnpartsselskabCK-LANDBRUG APSCK-LANDBRUG A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til CK-LANDBRUG APS. Carsten Nicolai Krog er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2022Flere forlater styretCARSTENS ANPARTSSELSKAB. GRINDSTED2 medlemmer forlater styret for CARSTENS ANPARTSSELSKAB. GRINDSTED. Carsten Nicolai Krog er medlem af ledelsen.Se mere