26. augustCarsten Nørgaard Sørensen forlater ledelsenGREEN-ENER-TECH ApSCarsten Nørgaard Sørensen forlater ledelsen for GREEN-ENER-TECH ApS etter en periode på 24 år.Se mere
26. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGGREEN-ENER-TECH ApSTidligere status: Normal. Carsten Nørgaard Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
29. august 2023Overskudd på DKK 520.347 GREEN-ENER-TECH ApSGREEN-ENER-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carsten Nørgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.GREEN-ENER-TECH ApSGREEN-ENER-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Carsten Nørgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2021Overskudd på DKK 527.501 GREEN-ENER-TECH ApSGREEN-ENER-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Carsten Nørgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 2020Lars Borup Vega-Pedersen blir med i ledelsenLimfjordens Vindkraft ApSLars Borup Vega-Pedersen erstatter Carsten Nørgaard Sørensen i ledelsen for Limfjordens Vindkraft ApS etter en periode på 4 år.Se mere
22. oktober 2020Lars Borup Vega-Pedersen blir med i ledelsenLLB VIND 2 ApSLars Borup Vega-Pedersen erstatter Carsten Nørgaard Sørensen i ledelsen for LLB VIND 2 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
22. oktober 2020Lars Borup Vega-Pedersen blir med i ledelsenLLB VIND 3 ApSLars Borup Vega-Pedersen erstatter Carsten Nørgaard Sørensen i ledelsen for LLB VIND 3 ApS etter en periode på 4 år.Se mere
14. september 2020Overskudd på DKK 13.985 GREEN-ENER-TECH ApSGREEN-ENER-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Carsten Nørgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2019Overskudd på DKK 556.221 LLB VIND 2 ApSLLB VIND 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Carsten Nørgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2019Overskudd på DKK 397.041 LLB VIND 3 ApSLLB VIND 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Carsten Nørgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2019Overskudd på DKK 195.983 Limfjordens Vindkraft ApSLimfjordens Vindkraft ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Carsten Nørgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2019Underskudd på DKK 3,8 mio.GREEN-ENER-TECH ApSGREEN-ENER-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Carsten Nørgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2018Overskudd på DKK 799.476 LLB VIND 2 ApSLLB VIND 2 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 30. juni. Carsten Nørgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2018Underskudd på DKK 49.476 Limfjordens Vindkraft ApSLimfjordens Vindkraft ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. januar 2017 til 30. juni. Carsten Nørgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2018Underskudd på DKK 178.997 LLB VIND 3 ApSLLB VIND 3 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 30. juni. Carsten Nørgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2018Underskudd på DKK 1,5 mio.GREEN-ENER-TECH ApSGREEN-ENER-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Carsten Nørgaard Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2018Endring i eierkretsenLLB VIND 2 ApSCarsten Nørgaard Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av LLB VIND 2 ApS.Se mere
1. juli 2018Endring i eierkretsenLimfjordens Vindkraft ApSCarsten Nørgaard Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Limfjordens Vindkraft ApS.Se mere
1. juli 2018Endring i eierkretsenLLB VIND 3 ApSCarsten Nørgaard Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av LLB VIND 3 ApS.Se mere