6. juni · energy-supply.dkSkifter ud i bestyrelsen efter planlagt underskudLigeledes er Carsten Riisberg Lund tiltrådt som bestyrelsesmedlem. Les artikkel
3. juniUnderskudd på DKK 4,0 mio.Hyme Energy ApSHyme Energy ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Riisberg Lund er medlem av styret.Se mere
27. mai · energy-supply.dkKøbenhavner-forsyninger vælger MT Højgaard til stor anlægsopgaveVi ser meget frem til at løse opgaven, lyder det fra Carsten Lund, adm. direktør i MT Højgaard Danmark, i en pressemeddelelse. Les artikkel
27. mai · building-supply.dkMT Højgaard vinder stor kontraktVi ser meget frem til at løse opgaven, lyder det fra Carsten Lund, adm. direktør i MT Højgaard Danmark, i en pressemeddelelse. Les artikkel
17. maiCarsten Riisberg Lund blir med i styretHyme Energy ApSCarsten Riisberg Lund blir med i styret for Hyme Energy ApS.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 560.745 DALL ENERGY ApSDALL ENERGY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Riisberg Lund er medlem av styret.Se mere
11. marsOverskudd på DKK 7,8 mio.HASLE REFRACTORIES A/SHASLE REFRACTORIES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Riisberg Lund er styreleder.Se mere
27. desember 2023AdresseendringDALL ENERGY ApSDALL ENERGY ApS flytter til ny adresse i Hørsholm. Carsten Riisberg Lund er medlem av styret.Se mere
22. september 2023 · Motor MagasinetHer er rokaderne i den danske autobrancheDinex A/S Kim Walther Østergaard er indtrådt i bestyrelsen hos Dinex A/S i stedet for Carsten Riisberg Lund. Les artikkel
15. september 2023 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos Broen, Dinex, Gantech..Dinex A/S Kim Walther Østergaard er indtrådt i bestyrelsen hos Dinex A/S i stedet for Carsten Riisberg Lund (kilde: Les artikkel
15. september 2023Søren Vinther forlater styretHASLE REFRACTORIES A/SSøren Vinther forlater styret for HASLE REFRACTORIES A/S etter en periode på 14 år. Carsten Riisberg Lund er fortsatt styreleder.Se mere
28. juni 2023 · Fyens.dkFynske Dinex klar med grøn løsning til tung transport: Fremtidens lastbiler skal køre på brint, biogas og biodieselNiels Thorborg (formand), Torben Dinesen, Jørn Tolstrup Rohde, Birgit Bæk Thomsen, Jens Prytz Sørensen og Carsten Riisberg Lund. Les artikkel
28. juni 2023Overskudd på DKK 7,5 mio.HASLE REFRACTORIES A/SHASLE REFRACTORIES A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carsten Riisberg Lund er styreleder.Se mere
27. juni 2023Kim Walther Østergaard blir med i styretDINEX A/SKim Walther Østergaard erstatter Carsten Riisberg Lund i styret for DINEX A/S etter en periode på 10 år.Se mere
25. april 2023Thibault Jean Marie Louis Vanpeene blir med i styretDALL ENERGY ApSThibault Jean Marie Louis Vanpeene erstatter Kurt Bjørkvik i styret for DALL ENERGY ApS etter en periode på 3 år. Carsten Riisberg Lund er fortsatt styremedlem.Se mere
25. april 2023Endring i eierkretsenDALL ENERGY ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av DALL ENERGY ApS. Carsten Riisberg Lund er medlem av styret.Se mere
14. april 2023Overskudd på DKK 657.416 DALL ENERGY ApSDALL ENERGY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carsten Riisberg Lund er medlem av styret.Se mere
5. april 2023 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos Gantech, Bredal, Assens Skibsværft..A/S Jakob Grünfeld er indtrådt som bestyrelsesformand hos FLSmidth Rusland Holding A/S i stedet for Carsten Riisberg Lund. Les artikkel
29. mars 2023Carsten Riisberg Lund forlater styretFLSMIDTH RUSLAND HOLDING A/SCarsten Riisberg Lund forlater styret for FLSMIDTH RUSLAND HOLDING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
25. mars 2023Reparationssmed med rejselyst søgesHASLE REFRACTORIES A/S · BornholmHASLE REFRACTORIES A/S søger ny medarbejder i Bornholm på fuld tid. Kontaktperson: Karen Bladt. Carsten Riisberg Lund er styreleder.Se jobopslag