EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Schnedler Johansen eier 33,3% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carsten Schnedler Johansen eier 33,3% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Carsten Schnedler Johansen eier 33,3% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Carsten Schnedler Johansen eier 33,3% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Carsten Schnedler Johansen eier 33,3% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Carsten Schnedler Johansen eier 33,3% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Carsten Schnedler Johansen eier 33,3% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Carsten Schnedler Johansen eier 33,3% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Carsten Schnedler Johansen eier 33,3% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Carsten Schnedler Johansen eier 33,3% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Carsten Schnedler Johansen eier 33,3% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Carsten Schnedler Johansen eier 33,3% av virksomheten.
EJENDOMSSELSKABET AF 1. JUNI 2003 GIVE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Carsten Schnedler Johansen eier 33,3% av virksomheten.