21. augustCarsten Sylvester Larsen blir med i styretVetInject A/SCarsten Sylvester Larsen erstatter Thomas Sonne-Schmidt i styret for VetInject A/S etter en periode på 9 år.Se mere
21. augustThomas Sonne-Schmidt forlater styretInjecto Group A/SThomas Sonne-Schmidt forlater styret for Injecto Group A/S etter en periode på 10 år. Carsten Sylvester Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. augustCarsten Sylvester Larsen blir med i styretInjecto A/SCarsten Sylvester Larsen erstatter Thomas Sonne-Schmidt i styret for Injecto A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 33.632 CSLARSEN HOLDING ApSCSLARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Sylvester Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniCarsten Sylvester Larsen blir med i styretInjecto Group A/SCarsten Sylvester Larsen blir med i styret for Injecto Group A/S.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 8.062 CSLARSEN HOLDING ApSCSLARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carsten Sylvester Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2022Underskudd på DKK 7.576 CSLARSEN HOLDING ApSCSLARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Carsten Sylvester Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2021Underskudd på DKK 4.778 CSLARSEN HOLDING ApSCSLARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Carsten Sylvester Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 2020Overskudd på DKK 78.152 CSLARSEN HOLDING ApSCSLARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Carsten Sylvester Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2019Underskudd på DKK 6.492 CSLARSEN HOLDING ApSCSLARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Carsten Sylvester Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2019Martin Skov Jespersen blir med i styretMP Pension PE K/SMartin Skov Jespersen erstatter Carsten Sylvester Larsen i styret for MP Pension PE K/S etter en periode på 2 år.Se mere
26. februar 2019Martin Skov Jespersen blir med i styretUNIPENSION PE II K/SMartin Skov Jespersen erstatter Carsten Sylvester Larsen i styret for UNIPENSION PE II K/S etter en periode på 2 år.Se mere
26. februar 2019Martin Skov Jespersen blir med i styretUNIPENSION PE K/SMartin Skov Jespersen erstatter Carsten Sylvester Larsen i styret for UNIPENSION PE K/S etter en periode på 2 år.Se mere
26. februar 2019Martin Skov Jespersen blir med i styretUNIPENSION RE K/SMartin Skov Jespersen erstatter Carsten Sylvester Larsen i styret for UNIPENSION RE K/S etter en periode på 2 år.Se mere
26. februar 2019Martin Skov Jespersen blir med i styretClimate Delta K/SMartin Skov Jespersen erstatter Carsten Sylvester Larsen i styret for Climate Delta K/S etter en periode på 2 år.Se mere
26. februar 2019Martin Skov Jespersen blir med i styretUNIPENSION EJENDOMME P/SMartin Skov Jespersen erstatter Carsten Sylvester Larsen i styret for UNIPENSION EJENDOMME P/S etter en periode på 2 år.Se mere
26. februar 2019Martin Skov Jespersen blir med i styretUNIPENSION INFRA K/SMartin Skov Jespersen erstatter Carsten Sylvester Larsen i styret for UNIPENSION INFRA K/S etter en periode på 2 år.Se mere
26. februar 2019Martin Skov Jespersen blir med i styretMP Pension INFRA K/SMartin Skov Jespersen erstatter Carsten Sylvester Larsen i styret for MP Pension INFRA K/S etter en periode på 2 år.Se mere
26. februar 2019Martin Skov Jespersen blir med i ledelsenMP GP ApSMartin Skov Jespersen erstatter Carsten Sylvester Larsen i ledelsen for MP GP ApS etter en periode på 2 år.Se mere
25. februar 2019Carsten Sylvester Larsen forlater styretMP Pension RE K/SCarsten Sylvester Larsen forlater styret for MP Pension RE K/S etter en periode på 2 år.Se mere