9. augustUnderskudd på DKK 739.698 HOLDBAR ApSHOLDBAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Thammarak Bjørk eier 20% av virksomheten.Se mere
11. juniAdresseendringBJØRK INVEST ApSBJØRK INVEST ApS flytter til ny adresse i Juelsminde. Carsten Thammarak Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
6. maiOverskudd på DKK 223.477 LS HANDSKER ApSLS HANDSKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Carsten Thammarak Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2023Overskudd på DKK 27 mio.BJØRK INVEST ApSBJØRK INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Carsten Thammarak Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 82.032 HOLDBAR ApSHOLDBAR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carsten Thammarak Bjørk eier 20% av virksomheten.Se mere
1. juni 2023Endring i eierkretsenHOLDBAR ApSCarsten Thammarak Bjørk registrert som reell eier av HOLDBAR ApS.Se mere
24. januar 2023Overskudd på DKK 95.176 LS HANDSKER ApSLS HANDSKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Carsten Thammarak Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2022 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Kim Pedersen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Carsten Thammarak Bjørk og Frank Gottlieb (kilde: Les artikkel
9. desember 2022 · Plast ForumDon Plast 2003 og Adapa A/S skifter udSamtidig er Kim Pedersen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Carsten Thammarak Bjørk og Frank Gottlieb. Les artikkel
7. desember 2022Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.BJØRK INVEST ApSTidligere bransje: Uoplyst. Carsten Thammarak Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2022Overskudd på DKK 1,8 mio.BJØRK INVEST ApSBJØRK INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Carsten Thammarak Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Carsten Thammarak Bjørk forlater styretPM PACK A/SCarsten Thammarak Bjørk forlater styret for PM PACK A/S etter en periode på 11 år.Se mere
30. november 2022Carsten Thammarak Bjørk forlater ledelsenPACK-LINK ApSCarsten Thammarak Bjørk forlater ledelsen for PACK-LINK ApS etter en periode på 11 år.Se mere
30. november 2022Endring i eierkretsenPM PACK A/SCarsten Thammarak Bjørk er ikke lenger registrert som reell eier av PM PACK A/S.Se mere
29. november 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.PACK-LINK ApSPACK-LINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Carsten Thammarak Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2022Endring i eierkretsenPACK-LINK ApSCarsten Thammarak Bjørk er ikke lenger registrert som reell eier av PACK-LINK ApS.Se mere
17. februar 2022Overskudd på DKK 140.598 LS HANDSKER ApSLS HANDSKER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Carsten Thammarak Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.BJØRK INVEST ApSBJØRK INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Carsten Thammarak Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2021Overskudd på DKK 8,4 mio.PM PACK A/SPM PACK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Carsten Thammarak Bjørk eier 26,7% av virksomheten.Se mere
28. september 2021Overskudd på DKK 378.001 PACK-LINK ApSPACK-LINK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Carsten Thammarak Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere