28. juniOverskudd på DKK 3,7 mio.Taipan Ejendomme ApSTaipan Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Caspar Mønsted er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 2,5 mio.Den Gamle Gaard Lolland A/SDen Gamle Gaard Lolland A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Caspar Mønsted er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 3,6 mio.Mønsted Gruppen ApSMønsted Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Caspar Mønsted er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 42.329 C. Mønsted Holding ApSC. Mønsted Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Caspar Mønsted er medlem af ledelsen.Se mere
21. maiCaspar Mønsted forlater ledelsenEjendomsselskabet Torvestræde 9A ApSCaspar Mønsted forlater ledelsen for Ejendomsselskabet Torvestræde 9A ApS etter en periode på 2 måneder.Se mere
21. maiEndring i eierkretsenEjendomsselskabet Torvestræde 9A ApSCaspar Mønsted er ikke lenger registrert som reell eier av Ejendomsselskabet Torvestræde 9A ApS.Se mere
25. marsAdresseendringEjendomsselskabet Torvestræde 9A ApSEjendomsselskabet Torvestræde 9A ApS flytter fra Karrebæksminde til Næstved. Caspar Mønsted er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsFlere forlater styretEjendomsselskabet Torvestræde 9A ApS2 medlemmer forlater styret for Ejendomsselskabet Torvestræde 9A ApS. Caspar Mønsted er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsCaspar Mønsted blir med i ledelsenEjendomsselskabet Torvestræde 9A ApSCaspar Mønsted blir med i ledelsen for Ejendomsselskabet Torvestræde 9A ApS.Se mere
22. marsEndring i eierkretsenEjendomsselskabet Torvestræde 9A ApSCaspar Mønsted registrert som reell eier av Ejendomsselskabet Torvestræde 9A ApS.Se mere
22. marsNytt navn: Ejendomsselskabet Torvestræde 9A ApSSTENDER-PETERSEN, NÆSTVED ApSSTENDER-PETERSEN, NÆSTVED ApS skifter navn til Ejendomsselskabet Torvestræde 9A ApS. Caspar Mønsted er medlem af ledelsen.Se mere
8. januarCaspar Mønsted forlater styretREBSLAGERGÅRDEN ApSCaspar Mønsted forlater styret for REBSLAGERGÅRDEN ApS etter en periode på 2 år.Se mere
8. januarCaspar Mønsted forlater ledelsenREBSLAGERGÅRDEN ApSCaspar Mønsted forlater ledelsen for REBSLAGERGÅRDEN ApS etter en periode på 2 år.Se mere
8. januarEndring i eierkretsenREBSLAGERGÅRDEN ApSCaspar Mønsted er ikke lenger registrert som reell eier av REBSLAGERGÅRDEN ApS.Se mere
24. mai 2023Overskudd på DKK 41.843 C. Mønsted Holding ApSC. Mønsted Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Caspar Mønsted er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2023Overskudd på DKK 190.000 REBSLAGERGÅRDEN ApSREBSLAGERGÅRDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Caspar Mønsted er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2023Overskudd på DKK 3,5 mio.Taipan Ejendomme ApSTaipan Ejendomme ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Caspar Mønsted er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2023Overskudd på DKK 3,4 mio.Mønsted Gruppen ApSMønsted Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Caspar Mønsted er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2023Overskudd på DKK 974.055 Den Gamle Gaard Lolland A/SDen Gamle Gaard Lolland A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Caspar Mønsted er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.Mønsted Gruppen ApSMønsted Gruppen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Caspar Mønsted er medlem af ledelsen.Se mere