Casper Hilding Rasmussen har været i direktionen for Casper Hilding Rasmussen ApS siden 2022 og er desuden direktør i Superpay ApS og Superpay Danmark ApS.
Casper Hilding Rasmussen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Casper Hilding Rasmussen eier 100% av virksomheten.
Casper Hilding Rasmussen IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Casper Hilding Rasmussen ApS. Casper Hilding Rasmussen eier 100% av virksomheten.
Casper Hilding Rasmussen IVS offentliggjør regnskap for perioden 16. august 2018 til 31. desember 2019. Casper Hilding Rasmussen eier 100% av virksomheten.