21. juniCasper Rasmussen forlater ledelsenJEMICA HOLDING ApSCasper Rasmussen forlater ledelsen for JEMICA HOLDING ApS etter en periode på 11 år.Se mere
21. juniNy status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONJEMICA HOLDING ApSTidligere status: Normal. Casper Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
3. aprilUnderskudd på DKK 185.680 CR HOLDING INVEST ApSCR HOLDING INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Casper Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 672.639 GREEN POWER INVEST ApSGREEN POWER INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Casper Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. marsUnderskudd på DKK 42.134 JEMICA HOLDING ApSJEMICA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Casper Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
5. marsOverskudd på DKK 128.929 Symmetry Administration ApSSymmetry Administration ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Casper Rasmussen er styreleder.Se mere
7. desember 2023Endring i eierkretsenINTERNATIONAL WIND ENERGY ApSCasper Rasmussen er ikke lenger registrert som reell eier av INTERNATIONAL WIND ENERGY ApS.Se mere
3. mai 2023Casper Rasmussen forlater ledelsenINTERNATIONAL WIND ENERGY ApSCasper Rasmussen forlater ledelsen for INTERNATIONAL WIND ENERGY ApS etter en periode på 6 år.Se mere
3. mai 2023Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONINTERNATIONAL WIND ENERGY ApSTidligere status: Normal. Casper Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. april 2023 · ErhvervplusFald i tallene: Green Power Invest ApS i Aarhus C ryger fra overskud til milliontabFirmaet ledes af direktør Casper Rasmussen. Les artikkel
21. april 2023Underskudd på DKK 1,9 mio.GREEN POWER INVEST ApSGREEN POWER INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Casper Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2023Underskudd på DKK 191.770 CR HOLDING INVEST ApSCR HOLDING INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Casper Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2023Underskudd på DKK 55.563 JEMICA HOLDING ApSJEMICA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Casper Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2023 · ErhvervplusPå vej mod plus: Aarhus C-firmaet International Wind Energy ApS på vej væk fra tabetSelskabet ledes af direktør Casper Rasmussen. Les artikkel
11. april 2023Overskudd på DKK 4.781 INTERNATIONAL WIND ENERGY ApSINTERNATIONAL WIND ENERGY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Casper Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2023Casper Rasmussen forlater styretSymmetry Invest A/SCasper Rasmussen forlater styret for Symmetry Invest A/S etter en periode på 8 år.Se mere
5. mars 2023Underskudd på DKK 12.078 Symmetry Administration ApSSymmetry Administration ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Casper Rasmussen er styreleder.Se mere
2. mai 2022Endring i eierkretsenSymmetry Administration ApSAndreas Aaen reduserer sitt reelle eierskap av Symmetry Administration ApS. Casper Rasmussen er styreleder.Se mere
14. mars 2022Underskudd på DKK 187.220 CR HOLDING INVEST ApSCR HOLDING INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Casper Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2022Regnskap for 2021 offentligjortSymmetry Administration ApSSymmetry Administration ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Casper Rasmussen er styreleder.Se mere