21. augustStiftelseCasper Thorning Consulting ApSCasper Thorning Consulting ApS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Casper Thorning er medlem af ledelsen.Se mere
13. juliUnderskudd på DKK 3,8 mio.CT Ægir FBP ApSCT Ægir FBP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Casper Thorning er medlem af ledelsen.Se mere
11. juliOverskudd på DKK 11 mio.CT Ægir Ejner ApSCT Ægir Ejner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Casper Thorning er medlem af ledelsen.Se mere
9. juliUnderskudd på DKK 16 mio.KLIMT Familie Holding ApSKLIMT Familie Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Casper Thorning er medlem av styret.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 195 mio.EJNER HOLDING ApSEJNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Casper Thorning er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniOverskudd på DKK 142 mio.FLCO Holding ApSFLCO Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Casper Thorning eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. juniUnderskudd på DKK 11.118 FL AC ApSFL AC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Casper Thorning eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. mai · vores-fredericia.dkNye virksomheder i Fredericia i sidste månedCT Aegir Property ApS tilhører branchen Anden udlejning af boliger og er ejet samt ledet af Casper Thorning. Les artikkel
16. maiEndring i eierkretsenKLIMT Familie Holding ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av KLIMT Familie Holding ApS. Casper Thorning er medlem av styret.Se mere
8. aprilErstatning i styretEJNER HOLDING ApS3 endringer i styret for EJNER HOLDING ApS. Casper Thorning er medlem af ledelsen.Se mere
8. aprilPeter Thorning forlater styretFLCO Holding ApSPeter Thorning forlater styret for FLCO Holding ApS etter en periode på 20 år. Casper Thorning eier 33,3% av virksomheten.Se mere
8. aprilPeter Thorning blir med i ledelsenFLCO Holding ApSPeter Thorning erstatter Henrik Thorning i ledelsen for FLCO Holding ApS etter en periode på 20 år. Casper Thorning eier 33,3% av virksomheten.Se mere
8. aprilCasper Thorning blir med i ledelsenEJNER HOLDING ApSCasper Thorning erstatter Henrik Thorning i ledelsen for EJNER HOLDING ApS etter en periode på 10 år.Se mere
5. aprilStiftelseCT Aegir Property ApSCT Aegir Property ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Casper Thorning er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023StiftelseKLIMT Familie Holding ApSKLIMT Familie Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Casper Thorning er medlem av styret.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 5,3 mio.CT Ægir FBP ApSCT Ægir FBP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Casper Thorning er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 222.615 CT Ægir Ejner ApSCT Ægir Ejner ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Casper Thorning er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Overskudd på DKK 37 mio.FLCO Holding ApSFLCO Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Casper Thorning eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. juli 2023Underskudd på DKK 15 mio.EJNER HOLDING ApSEJNER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Casper Thorning eier 33,3% av virksomheten.Se mere
3. juli 2023Underskudd på DKK 21.128 FL AC ApSFL AC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Casper Thorning eier 33,3% av virksomheten.Se mere