2. oktober 2019Casper Valentin forlater ledelsenDatoselskabet af 150819 ApSCasper Valentin forlater ledelsen for Datoselskabet af 150819 ApS etter en periode på 3 år.Se mere
16. august 2019Nytt navn: Datoselskabet af 150819 ApSValentin Byg ApSValentin Byg ApS skifter navn til Datoselskabet af 150819 ApS. Casper Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2019Underskudd på DKK 164.379 Valentin Byg ApSValentin Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Casper Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Underskudd på DKK 13.316 Valentin Byg ApSValentin Byg ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. mars 2017 til 31. desember 2017. Casper Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2017Endring i eierkretsenValentin Byg ApSCasper Valentin er ikke lenger registrert som reell eier av Valentin Byg ApS.Se mere
7. mars 2017StiftelseValentin Byg ApSValentin Byg ApS stiftes i bransjen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Casper Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2010Casper Valentin forlater ledelsenJAMMERBUGT BYG ApSCasper Valentin forlater ledelsen for JAMMERBUGT BYG ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
17. juni 2009Ny status UNDER KONKURSJAMMERBUGT BYG ApSTidligere status: Normal. Casper Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2009AdresseendringJAMMERBUGT BYG ApSJAMMERBUGT BYG ApS flytter til ny adresse i Pandrup. Casper Valentin er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2009Casper Valentin blir med i ledelsenJAMMERBUGT BYG ApSCasper Valentin erstatter Christian Holland Kristensen i ledelsen for JAMMERBUGT BYG ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere