29. januarOverskudd på DKK 320.384 Albert ApSAlbert ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Catharina Edith Falk-Rønne er medlem af ledelsen.Se mere
16. januarOverskudd på DKK 140.901 CCS Invest ApSCCS Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Catharina Edith Falk-Rønne eier 33,3% av virksomheten.Se mere
4. januar 2023Overskudd på DKK 10.676 Albert ApSAlbert ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Catharina Edith Falk-Rønne er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2022Overskudd på DKK 116.100 CCS Invest ApSCCS Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2021 til 30. juni. Catharina Edith Falk-Rønne eier 33,3% av virksomheten.Se mere
9. desember 2021Underskudd på DKK 26.967 Albert ApSAlbert ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Catharina Edith Falk-Rønne er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2021StiftelseCCS Invest ApSCCS Invest ApS stiftes i bransjen investeringsselskaber. Catharina Edith Falk-Rønne eier 33,3% av virksomheten.Se mere
8. desember 2020Underskudd på DKK 818.540 Albert ApSAlbert ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Catharina Edith Falk-Rønne er medlem af ledelsen.Se mere
3. februar 2020AdresseendringAlbert ApSAlbert ApS flytter fra København K til Charlottenlund. Catharina Edith Falk-Rønne er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2019Overskudd på DKK 48.816 Albert ApSAlbert ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Catharina Edith Falk-Rønne er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2018Overskudd på DKK 11 mio.Albert ApSAlbert ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Catharina Edith Falk-Rønne er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2018 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeHector + Havana ApS Catharina Edith Falk-Rønne er trådt ud af direktionen hos Hector + Havana ApS (kilde: Les artikkel
19. oktober 2018Catharina Edith Falk-Rønne forlater ledelsenHector + Havana ApSCatharina Edith Falk-Rønne forlater ledelsen for Hector + Havana ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. oktober 2018Endring i eierkretsenHector + Havana ApSCatharina Edith Falk-Rønne er ikke lenger registrert som reell eier av Hector + Havana ApS.Se mere
8. mai 2018Underskudd på DKK 258.205 Hector + Havana ApSHector + Havana ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Catharina Edith Falk-Rønne er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2018Underskudd på DKK 8.667 Albert ApSAlbert ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. juni 2017 til 30. juni 2017. Catharina Edith Falk-Rønne er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2018Ny status NORMALAlbert ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Catharina Edith Falk-Rønne er medlem af ledelsen.Se mere
20. februar 2018Catharina Edith Falk-Rønne blir med i ledelsenAlbert ApSCatharina Edith Falk-Rønne blir med i ledelsen for Albert ApS.Se mere
5. februar 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGAlbert ApSTidligere status: Normal. Catharina Edith Falk-Rønne eier 100% av virksomheten.Se mere
22. juni 2017Overskudd på DKK 0 Hector + Havana ApSHector + Havana ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. mai 2016 til 31. desember 2016. Catharina Edith Falk-Rønne er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2017StiftelseAlbert ApSAlbert ApS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Catharina Edith Falk-Rønne eier 100% av virksomheten.Se mere