3. juliUnderskudd på DKK 274.464 CAHPA Holding ApSCAHPA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Cathrine Louise Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
9. aprilNytt navn: KABCA Invest ApSBUHL & BØNSØE HOLDING ApSBUHL & BØNSØE HOLDING ApS skifter navn til KABCA Invest ApS. Cathrine Louise Buhl er medlem av styret.Se mere
10. januarCathrine Louise Buhl blir med i styretBUHL & BØNSØE HOLDING ApSCathrine Louise Buhl blir med i styret for BUHL & BØNSØE HOLDING ApS.Se mere
10. januarAdresseendringBUHL & BØNSØE HOLDING ApSBUHL & BØNSØE HOLDING ApS flytter fra Smørum til Vedbæk. Cathrine Louise Buhl er medlem av styret.Se mere
15. juli 2023Underskudd på DKK 183.312 CAHPA Holding ApSCAHPA Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. april 2022 til 31. desember 2022. Cathrine Louise Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
28. april 2022StiftelseCAHPA Holding ApSCAHPA Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Cathrine Louise Buhl er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2021 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 1: Nye ansigter hos Bladt Industries, Fayard, Idé-Pro Skive..Samtidig er Carsten Saugmann Sønder og Per-Erik Andersson indtrådt i bestyrelsen i stedet for Cathrine Louise Buhl (kilde: Les artikkel
9. juni 2021Cathrine Louise Buhl forlater styretBUHL & BØNSØE A/SCathrine Louise Buhl forlater styret for BUHL & BØNSØE A/S etter en periode på 3 år.Se mere
5. oktober 2020Overskudd på DKK 2,8 mio.BUHL & BØNSØE A/SBUHL & BØNSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Cathrine Louise Buhl er medlem av styret.Se mere
29. november 2019Overskudd på DKK 3,2 mio.BUHL & BØNSØE A/SBUHL & BØNSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Cathrine Louise Buhl er medlem av styret.Se mere
2. oktober 2018Overskudd på DKK 3,5 mio.BUHL & BØNSØE A/SBUHL & BØNSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Cathrine Louise Buhl er medlem av styret.Se mere
28. juni 2018Cathrine Louise Buhl blir med i styretBUHL & BØNSØE A/SCathrine Louise Buhl erstatter Kim Overgaard Schlichting i styret for BUHL & BØNSØE A/S etter en periode på 43 år.Se mere