17. juni 2016Ole Bjarne Hansen blir med i ledelsenMULL ET CILLE ApSOle Bjarne Hansen erstatter Cecilie Sandholm i ledelsen for MULL ET CILLE ApS etter en periode på 3 år.Se mere
25. mai 2016Underskudd på DKK 64.367 MULL ET CILLE ApSMULL ET CILLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Cecilie Sandholm er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2015Underskudd på DKK 45.439 MULL ET CILLE ApSMULL ET CILLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Cecilie Sandholm er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2014Underskudd på DKK 63.007 MULL ET CILLE ApSMULL ET CILLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Cecilie Sandholm er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2013Overskudd på DKK 64.958 MULL ET CILLE ApSMULL ET CILLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Cecilie Sandholm er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2013Cecilie Sandholm blir med i ledelsenMULL ET CILLE ApSCecilie Sandholm blir med i ledelsen for MULL ET CILLE ApS.Se mere