17. juliOverskudd på DKK 45.270 PONYDALEN ApSPONYDALEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juliUnderskudd på DKK 58.577 M M MANAGER ApSM M MANAGER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2023Underskudd på DKK 63.157 PONYDALEN ApSPONYDALEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2023Overskudd på DKK 54.842 M M MANAGER ApSM M MANAGER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022Overskudd på DKK 66.824 M M MANAGER ApSM M MANAGER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022Overskudd på DKK 31.852 PONYDALEN ApSPONYDALEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabPONYDALEN ApSPONYDALEN IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til PONYDALEN ApS. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2021Underskudd på DKK 9.306 PONYDALEN IVSPONYDALEN IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2021Underskudd på DKK 60.532 M M MANAGER ApSM M MANAGER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2020Underskudd på DKK 48.662 PONYDALEN IVSPONYDALEN IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. april 2020Underskudd på DKK 21.765 M M MANAGER ApSM M MANAGER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2019Overskudd på DKK 23.689 PONYDALEN IVSPONYDALEN IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2019Underskudd på DKK 132.373 M M MANAGER ApSM M MANAGER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2018Overskudd på DKK 2.126 PONYDALEN IVSPONYDALEN IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2018Underskudd på DKK 10.698 M M MANAGER ApSM M MANAGER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2017Overskudd på DKK 58.888 M M MANAGER ApSM M MANAGER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2017Underskudd på DKK 32.055 PONYDALEN IVSPONYDALEN IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2016Overskudd på DKK 84.636 M M MANAGER ApSM M MANAGER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2016Underskudd på DKK 70.000 PONYDALEN IVSPONYDALEN IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Celine Dominique Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2015Celine Dominique Sørensen blir med i ledelsenM M MANAGER ApSCeline Dominique Sørensen blir med i ledelsen for M M MANAGER ApS.Se mere