9. juniOverskudd på DKK 0 Charles Assets II ApSCharles Assets II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Chadi Maher Taleb eier 100% av virksomheten.Se mere
7. juniUnderskudd på DKK 15.590 Charles Assets ApSCharles Assets ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Chadi Maher Taleb eier 100% av virksomheten.Se mere
2. aprilNy status UNDER KONKURSSelskabet af 18.03.2021 ApSTidligere status: Normal. Chadi Maher Taleb eier 85% av virksomheten.Se mere
29. februarDalya Maher Taleb forlater ledelsenSelskabet af 18.03.2021 ApSDalya Maher Taleb forlater ledelsen for Selskabet af 18.03.2021 ApS etter en periode på 1 uke. Chadi Maher Taleb eier 85% av virksomheten.Se mere
19. februarDalya Maher Taleb blir med i ledelsenSelskabet af 18.03.2021 ApSDalya Maher Taleb blir med i ledelsen for Selskabet af 18.03.2021 ApS. Chadi Maher Taleb eier 85% av virksomheten.Se mere
19. februarNytt navn: Selskabet af 18.03.2021 ApST.G ApST.G ApS skifter navn til Selskabet af 18.03.2021 ApS. Chadi Maher Taleb eier 85% av virksomheten.Se mere
8. februarNy status UNDER KONKURSNordic Audit Finance ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Chadi Maher Taleb eier 100% av virksomheten.Se mere
2. februarCasper Mérot Ancker forlater styretT.G ApSCasper Mérot Ancker forlater styret for T.G ApS etter en periode på 1 år. Chadi Maher Taleb eier 85% av virksomheten.Se mere
2. februarNytt navn: T.G ApSTellero Group ApSTellero Group ApS skifter navn til T.G ApS. Chadi Maher Taleb eier 85% av virksomheten.Se mere
24. januarDalya Maher Taleb forlater styretTellero Group ApSDalya Maher Taleb forlater styret for Tellero Group ApS etter en periode på 2 måneder. Chadi Maher Taleb eier 85% av virksomheten.Se mere
7. desember 2023Dalya Maher Taleb blir med i styretTellero Group ApSDalya Maher Taleb blir med i styret for Tellero Group ApS. Chadi Maher Taleb eier 85% av virksomheten.Se mere
5. desember 2023Dalya Maher Taleb blir med i ledelsenCharles Assets II ApSDalya Maher Taleb blir med i ledelsen for Charles Assets II ApS. Chadi Maher Taleb eier 100% av virksomheten.Se mere
5. desember 2023Dalya Maher Taleb blir med i ledelsenCharles Assets ApSDalya Maher Taleb blir med i ledelsen for Charles Assets ApS. Chadi Maher Taleb eier 100% av virksomheten.Se mere
22. november 2023Chadi Maher Taleb slutter som adm. direktørCharles Assets II ApSChadi Maher Taleb slutter som adm. direktør i Charles Assets II ApS.Se mere
22. november 2023Chadi Maher Taleb slutter som adm. direktørTellero Group ApSChadi Maher Taleb slutter som adm. direktør i Tellero Group ApS.Se mere
22. november 2023Chadi Maher Taleb slutter som adm. direktørCharles Assets ApSChadi Maher Taleb slutter som adm. direktør i Charles Assets ApS.Se mere
22. november 2023Chadi Maher Taleb forlater styretCharles Assets ApSChadi Maher Taleb forlater styret for Charles Assets ApS etter en periode på 1 år.Se mere
22. november 2023Chadi Maher Taleb forlater styretCharles Assets II ApSChadi Maher Taleb forlater styret for Charles Assets II ApS etter en periode på 4 år.Se mere
22. november 2023Chadi Maher Taleb forlater styretTellero Group ApSChadi Maher Taleb forlater styret for Tellero Group ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
22. november 2023Chadi Maher Taleb forlater ledelsenNordic Audit Finance ApSChadi Maher Taleb forlater ledelsen for Nordic Audit Finance ApS etter en periode på 2 år.Se mere