Bornholms Papirlager ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Chanette Dam-Jensen Ellebye eier 50% av virksomheten.
Ian Peter Sode Ellebye erstatter Finn Erik Olsen i ledelsen for Bornholms Papirlager ApS etter en periode på 8 år. Chanette Dam-Jensen Ellebye eier 50% av virksomheten.
Ian Peter Sode Ellebye erstatter Finn Erik Olsen i ledelsen for Ved Lunden 12 ApS etter en periode på 3 år. Chanette Dam-Jensen Ellebye eier 50% av virksomheten.
Bornholms Papirlager ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Chanette Dam-Jensen Ellebye eier 25% av virksomheten.
Bornholms Papirlager ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Chanette Dam-Jensen Ellebye eier 25% av virksomheten.
Bornholms Papirlager ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Chanette Dam-Jensen Ellebye eier 20% av virksomheten.