6. november 2017Tina Lundin Kemp blir med i styretRENE'S BILER ENGROS A/STina Lundin Kemp erstatter Charlotte Juul i styret for RENE'S BILER ENGROS A/S etter en periode på 16 år.Se mere
31. januar 2017Overskudd på DKK 1,1 mio.RENE'S BILER ENGROS A/SRENE'S BILER ENGROS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
29. februar 2016Overskudd på DKK 588.389 RENE'S BILER ENGROS A/SRENE'S BILER ENGROS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
1. mars 2015Overskudd på DKK 1,3 mio.RENE'S BILER ENGROS A/SRENE'S BILER ENGROS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
3. mars 2014Overskudd på DKK 51.068 RENE'S BILER ENGROS A/SRENE'S BILER ENGROS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
15. mars 2013Overskudd på DKK 684.455 RENE'S BILER ENGROS A/SRENE'S BILER ENGROS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
6. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortRENE'S BILER ENGROS A/SRENE'S BILER ENGROS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
14. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortRENE'S BILER ENGROS A/SRENE'S BILER ENGROS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
18. februar 2010Regnskap for 2009 offentligjortRENE'S BILER ENGROS A/SRENE'S BILER ENGROS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
11. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortRENE'S BILER ENGROS A/SRENE'S BILER ENGROS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
14. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortRENE'S BILER ENGROS A/SRENE'S BILER ENGROS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusserRENE'S BILER ENGROS A/STidligere bransje: Detailhandel med biler. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
1. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortRENE'S BILER ENGROS A/SRENE'S BILER ENGROS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
9. november 2006AdresseendringRENE'S BILER ENGROS A/SRENE'S BILER ENGROS A/S flytter til ny adresse i Næstved. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
25. september 2006Nytt navn: RENE'S BILER ENGROS A/SRENE'S BILER A/SRENE'S BILER A/S skifter navn til RENE'S BILER ENGROS A/S. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
25. januar 2006Regnskap for 2005 offentligjortRENE'S BILER A/SRENE'S BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
27. januar 2005Regnskap for 2004 offentligjortRENE'S BILER A/SRENE'S BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
19. januar 2004Regnskap for 2003 offentligjortRENE'S BILER A/SRENE'S BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
24. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortRENE'S BILER A/SRENE'S BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere
17. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortRENE'S BILER A/SRENE'S BILER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Charlotte Juul er medlem av styret.Se mere