22. november 2023Overskudd på DKK 12.199 Free Spirit ApSFree Spirit ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Charlotte Lynge Thingvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. november 2022Underskudd på DKK 6.489 Free Spirit ApSFree Spirit ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Charlotte Lynge Thingvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabFree Spirit ApSFree Spirit IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Free Spirit ApS. Charlotte Lynge Thingvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. oktober 2021Underskudd på DKK 38.466 Free Spirit IVSFree Spirit IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Charlotte Lynge Thingvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. november 2020Underskudd på DKK 10.056 Free Spirit IVSFree Spirit IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Charlotte Lynge Thingvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. februar 2020Endring i eierkretsenFree Spirit Silkeborg ApSCharlotte Lynge Thingvad er ikke lenger registrert som reell eier av Free Spirit Silkeborg ApS.Se mere
30. september 2019Underskudd på DKK 41.807 Free Spirit IVSFree Spirit IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Charlotte Lynge Thingvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. august 2019Endring i eierkretsenFree Spirit Holding ApSCharlotte Lynge Thingvad er ikke lenger registrert som reell eier av Free Spirit Holding ApS.Se mere
11. juli 2019Ny status UNDER KONKURSFree Spirit Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Charlotte Lynge Thingvad eier 100% av virksomheten.Se mere
4. mars 2019Ny status UNDER KONKURSFree Spirit Silkeborg ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Charlotte Lynge Thingvad eier 100% av virksomheten.Se mere
1. februar 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGFree Spirit Silkeborg ApSTidligere status: Normal. Charlotte Lynge Thingvad eier 100% av virksomheten.Se mere
1. februar 2019Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGFree Spirit Holding ApSTidligere status: Normal. Charlotte Lynge Thingvad eier 100% av virksomheten.Se mere
30. november 2018Charlotte Lynge Thingvad forlater ledelsenFree Spirit Holding ApSCharlotte Lynge Thingvad forlater ledelsen for Free Spirit Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. november 2018Charlotte Lynge Thingvad forlater ledelsenFree Spirit Silkeborg ApSCharlotte Lynge Thingvad forlater ledelsen for Free Spirit Silkeborg ApS etter en periode på 2 år.Se mere
16. oktober 2018Overskudd på DKK 51.407 Free Spirit IVSFree Spirit IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Charlotte Lynge Thingvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juni 2018Overskudd på DKK 0 Free Spirit Holding ApSFree Spirit Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Charlotte Lynge Thingvad er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2018Underskudd på DKK 116.217 Free Spirit Silkeborg ApSFree Spirit Silkeborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Charlotte Lynge Thingvad er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2017Underskudd på DKK 4.461 Free Spirit IVSFree Spirit IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2016 til 30. april. Charlotte Lynge Thingvad er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2017Endring i eierkretsenFree Spirit Holding ApSCharlotte Lynge Thingvad registrert som reell eier av Free Spirit Holding ApS.Se mere
1. januar 2017StiftelseFree Spirit Silkeborg ApSFree Spirit Silkeborg ApS stiftes i bransjen undervisning inden for sport og fritid. Charlotte Lynge Thingvad er medlem af ledelsen.Se mere