17. desember 2002Charlotte Meldgaard forlater styretMELDGAARD MANAGEMENT ApSCharlotte Meldgaard forlater styret for MELDGAARD MANAGEMENT ApS etter en periode på 5 år.Se mere
25. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortMELDGAARD MANAGEMENT ApSMELDGAARD MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Charlotte Meldgaard er medlem av styret.Se mere
30. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortMELDGAARD MANAGEMENT ApSMELDGAARD MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Charlotte Meldgaard er medlem av styret.Se mere
22. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortMELDGAARD MANAGEMENT ApSMELDGAARD MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Charlotte Meldgaard er medlem av styret.Se mere
8. desember 1999Annette Elisabeth Meldgaard forlater styretMELDGAARD MANAGEMENT ApSAnnette Elisabeth Meldgaard forlater styret for MELDGAARD MANAGEMENT ApS etter en periode på 2 år. Charlotte Meldgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
29. januar 1999Regnskap for 1998 offentligjortMELDGAARD MANAGEMENT ApSMELDGAARD MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Charlotte Meldgaard er medlem av styret.Se mere
22. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortMELDGAARD MANAGEMENT ApSMELDGAARD MANAGEMENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 30. september. Charlotte Meldgaard er medlem av styret.Se mere
16. desember 1997Charlotte Meldgaard blir med i styretMELDGAARD MANAGEMENT ApSCharlotte Meldgaard blir med i styret for MELDGAARD MANAGEMENT ApS.Se mere
30. april 1997Charlotte Meldgaard forlater styretMM AF 15/1 1997 A/SCharlotte Meldgaard forlater styret for MM AF 15/1 1997 A/S etter en periode på 13 år.Se mere
4. februar 1997Nytt navn: MM AF 15/1 1997 A/SMELDGAARD MANAGEMENT A/SMELDGAARD MANAGEMENT A/S skifter navn til MM AF 15/1 1997 A/S. Charlotte Meldgaard er medlem av styret.Se mere
16. november 1992Annette Elisabeth Meldgaard forlater ledelsenMELDGAARD MANAGEMENT A/SAnnette Elisabeth Meldgaard forlater ledelsen for MELDGAARD MANAGEMENT A/S etter en periode på 9 år. Charlotte Meldgaard er medlem av styret.Se mere
28. november 1983StiftelseMELDGAARD MANAGEMENT A/SMELDGAARD MANAGEMENT A/S stiftes i 1983. Charlotte Meldgaard er medlem av styret.Se mere