17. maiOverskudd på DKK 1,6 mio.VOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
28. februarAdresseendringVOLANTIS A/SVOLANTIS A/S flytter fra Randers SV til Randers NV. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
28. april 2023Overskudd på DKK 2,5 mio.VOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2022Overskudd på DKK 2,1 mio.VOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
29. april 2021Underskudd på DKK 5,4 mio.VOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
29. april 2020Overskudd på DKK 226.385 VOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
10. oktober 2019AdresseendringVOLANTIS A/SVOLANTIS A/S flytter fra Hornslet til Randers SV. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
29. april 2019Overskudd på DKK 2,7 mio.VOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
26. april 2018Overskudd på DKK 1,9 mio.VOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2017Overskudd på DKK 1,6 mio.VOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2016Overskudd på DKK 1,8 mio.VOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2015Overskudd på DKK 1,4 mio.VOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
10. april 2014Overskudd på DKK 773.520 VOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2013Overskudd på DKK 535.371 VOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
10. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortVOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortVOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
2. november 2010Endring i eierkretsenVOLANTIS A/SMartin Ellegaard Petersen registrert som reell eier av VOLANTIS A/S. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
4. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortVOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortVOLANTIS A/SVOLANTIS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Charlotte Sonne Petersen er medlem av styret.Se mere
20. januar 2009Lissi Ellegaard Petersen blir med i styretVOLANTIS A/SLissi Ellegaard Petersen blir med i styret for VOLANTIS A/S. Charlotte Sonne Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere