14. februarOverskudd på DKK 109.864 Academy Copenhagen ApSAcademy Copenhagen ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. april 2022 til 30. september 2023. Charoline Henriette Merle Boysen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2023AdresseendringAcademy Copenhagen ApSAcademy Copenhagen ApS flytter fra Bagsværd til Kongens Lyngby. Charoline Henriette Merle Boysen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2022Endring i eierkretsenAcademy Copenhagen ApSNicolai Qvindbjerg Pedersen registrert som reell eier av Academy Copenhagen ApS. Charoline Henriette Merle Boysen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2022 · VORES BagsværdNye virksomheder i Bagsværd i sidste månedAcademy Copenhagen ApS , Bagsværd Hovedgade 196, 1. th, 2880 Bagsværd Academy Copenhagen ApS tilhører branchen Anden undervisning i.a.n. og er ejet af Charoline Henriette Merle Boysen og Kristian Hans Egede Glahn. Les artikkel
4. april 2022StiftelseAcademy Copenhagen ApSAcademy Copenhagen ApS stiftes i bransjen anden undervisning i.a.n. Charoline Henriette Merle Boysen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2021Endring i eierkretsenAcademyCph I/SCharoline Henriette Merle Boysen er ikke lenger registrert som reell eier av AcademyCph I/S.Se mere
27. februar 2017StiftelseAcademyCph I/SAcademyCph I/S stiftes i bransjen anden undervisning i.a.n. Charoline Henriette Merle Boysen eier 50% av virksomheten.Se mere
31. desember 2015Charoline Henriette Merle Boysen forlater styretEFT-INSTITUTTET ApSCharoline Henriette Merle Boysen forlater styret for EFT-INSTITUTTET ApS etter en periode på 4 år.Se mere
3. mars 2015Overskudd på DKK 188.587 EFT-INSTITUTTET ApSEFT-INSTITUTTET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Charoline Henriette Merle Boysen er styreleder.Se mere
1. juni 2014Overskudd på DKK 159.301 EFT-INSTITUTTET ApSEFT-INSTITUTTET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Charoline Henriette Merle Boysen er styreleder.Se mere
28. mai 2013Overskudd på DKK 42.141 EFT-INSTITUTTET ApSEFT-INSTITUTTET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Charoline Henriette Merle Boysen er styreleder.Se mere
18. mars 2013Flere forlater styretEFT-INSTITUTTET ApS2 medlemmer forlater styret for EFT-INSTITUTTET ApS. Charoline Henriette Merle Boysen er fortsatt styreleder.Se mere
12. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortEFT-INSTITUTTET ApSEFT-INSTITUTTET ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. mai 2011 til 31. desember 2011. Charoline Henriette Merle Boysen er styreleder.Se mere
8. juni 2012AdresseendringEFT-INSTITUTTET ApSEFT-INSTITUTTET ApS flytter fra Allerød til København K. Charoline Henriette Merle Boysen er styreleder.Se mere
29. mai 2012Charoline Henriette Merle Boysen blir med i styretEFT-INSTITUTTET ApSCharoline Henriette Merle Boysen blir med i styret for EFT-INSTITUTTET ApS.Se mere