23. januarMartin Bak Vestergaard blir med i styretFeriepartner Rømø A/SMartin Bak Vestergaard blir med i styret for Feriepartner Rømø A/S. Chatrine Brusgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
16. januarOverskudd på DKK 6,4 mio.CBFYL HOLDING ApSCBFYL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Chatrine Brusgaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2023Overskudd på DKK 6,9 mio.Feriepartner Rømø A/SFeriepartner Rømø A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Chatrine Brusgaard er medlem av styret.Se mere
13. november 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.G. HILLGAARD HOLDING ApSG. HILLGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Chatrine Brusgaard er medlem av styret.Se mere
2. november 2023Overskudd på DKK 5.643 VORUPØR INVEST ApSVORUPØR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Chatrine Brusgaard eier 25% av virksomheten.Se mere
23. januar 2023Overskudd på DKK 7,6 mio.CBFYL HOLDING ApSCBFYL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Chatrine Brusgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2022Overskudd på DKK 5,0 mio.Feriepartner Rømø A/SFeriepartner Rømø A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Chatrine Brusgaard er medlem av styret.Se mere
7. desember 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.G. HILLGAARD HOLDING ApSG. HILLGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Chatrine Brusgaard er medlem av styret.Se mere
25. november 2022Brian Madsen blir med i styretFeriepartner Rømø A/SBrian Madsen erstatter Lykke Høj i styret for Feriepartner Rømø A/S etter en periode på 6 år. Chatrine Brusgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
4. november 2022Overskudd på DKK 20.752 VORUPØR INVEST ApSVORUPØR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Chatrine Brusgaard eier 25% av virksomheten.Se mere
7. mars 2022Overskudd på DKK 572.554 G. HILLGAARD HOLDING ApSG. HILLGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Chatrine Brusgaard er medlem av styret.Se mere
7. mars 2022Overskudd på DKK 2.199 VORUPØR INVEST ApSVORUPØR INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Chatrine Brusgaard eier 25% av virksomheten.Se mere
7. mars 2022Overskudd på DKK 5,9 mio.CBFYL HOLDING ApSCBFYL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Chatrine Brusgaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 2022Overskudd på DKK 1,6 mio.Feriepartner Rømø A/SFeriepartner Rømø A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Chatrine Brusgaard er medlem av styret.Se mere
9. april 2021AdresseendringCBFYL HOLDING ApSCBFYL HOLDING ApS flytter fra Snedsted til Thisted. Chatrine Brusgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2021AdresseendringFeriepartner Rømø A/SFeriepartner Rømø A/S flytter fra Thisted til Rømø. Chatrine Brusgaard er medlem av styret.Se mere
9. april 2021AdresseendringVORUPØR INVEST ApSVORUPØR INVEST ApS flytter fra Snedsted til Thisted. Chatrine Brusgaard eier 25% av virksomheten.Se mere
1. april 2021Jens Randal Vesterholm forlater styretFeriepartner Rømø A/SJens Randal Vesterholm forlater styret for Feriepartner Rømø A/S etter en periode på 4 år. Chatrine Brusgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
1. april 2021Endring i eierkretsenFeriepartner Rømø A/SJan Brusgaard registrert som reell eier av Feriepartner Rømø A/S. Chatrine Brusgaard er medlem av styret.Se mere
9. mars 2021Overskudd på DKK 4,0 mio.G. HILLGAARD HOLDING ApSG. HILLGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Chatrine Brusgaard er medlem av styret.Se mere