1. juliUnderskudd på DKK 9.573 CHIKEU HOLDING ApSCHIKEU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Chin Keung Paul Yau er medlem af ledelsen.Se mere
27. maiChin Keung Paul Yau slutter som adm. direktørRestaurant Halvleg ApSChin Keung Paul Yau slutter som adm. direktør i Restaurant Halvleg ApS.Se mere
27. maiNy status UNDER KONKURSRestaurant Halvleg ApSTidligere status: Normal. Chin Keung Paul Yau eier 100% av virksomheten.Se mere
15. maiOverskudd på DKK 790.228 Rebæk brasserie & bar ApSRebæk brasserie & bar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Chin Keung Paul Yau er styreleder.Se mere
3. maiStiftelseHalvleg ApSHalvleg ApS stiftes i bransjen anden restaurationsvirksomhed. Chin Keung Paul Yau er medlem af ledelsen.Se mere
23. aprilEndring i eierkretsenCHIKEU HOLDING ApSChin Keung Paul Yau reduserer sitt reelle eierskap av CHIKEU HOLDING ApS.Se mere
12. juli 2023Overskudd på DKK 510.988 Restaurant Halvleg ApSRestaurant Halvleg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Chin Keung Paul Yau er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juli 2023Underskudd på DKK 17.608 CHIKEU HOLDING ApSCHIKEU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2021 til 31. desember 2022. Chin Keung Paul Yau er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2023Overskudd på DKK 151.035 Rebæk brasserie & bar ApSRebæk brasserie & bar ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. november 2021 til 31. desember 2022. Chin Keung Paul Yau er styreleder.Se mere
26. mai 2023TJENERRebæk brasserie & bar ApS · HvidovreRebæk brasserie & bar ApS søger ny medarbejder i Hvidovre på deltid. Kontaktperson: Kasper Jørgensen. Chin Keung Paul Yau er styreleder.Se jobopslag
9. mai 20232 tjenere søges til brasserie i HvidovreRebæk brasserie & bar ApS · HvidovreRebæk brasserie & bar ApS søger ny medarbejder i Hvidovre på fuld tid. Kontaktperson: Kasper Jørgensen. Chin Keung Paul Yau er styreleder.Se jobopslag
26. april 2023Endring i eierkretsenCHIKEU HOLDING ApSChristina Yau er ikke lenger registrert som reell eier av CHIKEU HOLDING ApS. Chin Keung Paul Yau er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2023AdresseendringCHIKEU HOLDING ApSCHIKEU HOLDING ApS flytter fra Frederiksberg til Hvidovre. Chin Keung Paul Yau er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.Restaurant Halvleg ApSRestaurant Halvleg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Chin Keung Paul Yau er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. desember 2021Endring i eierkretsenRebæk brasserie & bar ApSChin Keung Paul Yau er ikke lenger registrert som reell eier av Rebæk brasserie & bar ApS.Se mere
1. desember 2021StiftelseCHIKEU HOLDING ApSCHIKEU HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Chin Keung Paul Yau er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2021StiftelseRebæk brasserie & bar ApSRebæk brasserie & bar ApS stiftes i bransjen restauranter. Chin Keung Paul Yau eier 30% av virksomheten.Se mere
22. juli 2021Underskudd på DKK 1,2 mio.Restaurant Halvleg ApSRestaurant Halvleg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Chin Keung Paul Yau er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. september 2020Overskudd på DKK 44.389 Restaurant Halvleg ApSRestaurant Halvleg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Chin Keung Paul Yau er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. juni 2019Underskudd på DKK 360.447 Restaurant Halvleg ApSRestaurant Halvleg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Chin Keung Paul Yau er adm. direktør i virksomheten.Se mere