2. septemberOverskudd på DKK 1,8 mio.HYRUP MASKINSTATION A/SHYRUP MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Chresten Bakkensen Bruun er medlem av styret.Se mere
21. september 2023Overskudd på DKK 2,5 mio.HYRUP MASKINSTATION A/SHYRUP MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Chresten Bakkensen Bruun er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2022Overskudd på DKK 2,5 mio.HYRUP MASKINSTATION A/SHYRUP MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Chresten Bakkensen Bruun er medlem av styret.Se mere
24. september 2021Overskudd på DKK 1,2 mio.HYRUP MASKINSTATION A/SHYRUP MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Chresten Bakkensen Bruun er medlem av styret.Se mere
22. juni 2020Overskudd på DKK 1,6 mio.HYRUP MASKINSTATION A/SHYRUP MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Chresten Bakkensen Bruun er medlem av styret.Se mere
28. juni 2019Overskudd på DKK 1,8 mio.HYRUP MASKINSTATION A/SHYRUP MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Chresten Bakkensen Bruun er medlem av styret.Se mere
16. august 2018Overskudd på DKK 1,0 mio.HYRUP MASKINSTATION A/SHYRUP MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Chresten Bakkensen Bruun er medlem av styret.Se mere
6. november 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderChresten Bakkensen Bruun, Ole Lindstrøm Simonsen og nu tidligere formand Niels Jepsen er trådt ud af Hornsyld Købmandsgaard A/S. Les artikkel
3. november 2017 · Wood SupplyInd og ude af branchens ledelser - i uge 44Chresten Bakkensen Bruun, Ole Lindstrøm Simonsen og nu tidligere formand Niels Jepsen er trådt ud af Hornsyld Købmandsgaard A/S. Les artikkel
3. november 2017 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeChresten Bakkensen Bruun, Ole Lindstrøm Simonsen og nu tidligere formand Niels Jepsen er trådt ud af Hornsyld Købmandsgaard A/S. Les artikkel
25. oktober 2017Chresten Bakkensen Bruun forlater styretHK TRÆLAST A/SChresten Bakkensen Bruun forlater styret for HK TRÆLAST A/S etter en periode på 4 år.Se mere
25. oktober 2017Chresten Bakkensen Bruun forlater styretHORNSYLD KØBMANDSGAARD A/SChresten Bakkensen Bruun forlater styret for HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S etter en periode på 5 år.Se mere
25. oktober 2017Chresten Bakkensen Bruun forlater styretH.K. OLIE A/SChresten Bakkensen Bruun forlater styret for H.K. OLIE A/S etter en periode på 4 år.Se mere
25. oktober 2017Chresten Bakkensen Bruun forlater styretEJENDOMSAKTIESELSKABET TORVEGADE 79, GIVEChresten Bakkensen Bruun forlater styret for EJENDOMSAKTIESELSKABET TORVEGADE 79, GIVE etter en periode på 4 år.Se mere
7. juli 2017Overskudd på DKK 469.763 HYRUP MASKINSTATION A/SHYRUP MASKINSTATION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Chresten Bakkensen Bruun er medlem av styret.Se mere
5. juli 2017Linda Kristina Lage Jørgensen blir med i styretHYRUP MASKINSTATION A/SLinda Kristina Lage Jørgensen blir med i styret for HYRUP MASKINSTATION A/S. Chresten Bakkensen Bruun er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mai 2017Overskudd på DKK 441.082 HK TRÆLAST A/SHK TRÆLAST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Chresten Bakkensen Bruun er styreleder.Se mere
30. mai 2017Overskudd på DKK 10 mio.H.K. OLIE A/SH.K. OLIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Chresten Bakkensen Bruun er medlem av styret.Se mere
30. mai 2017Overskudd på DKK 17 mio.HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/SHORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Chresten Bakkensen Bruun er medlem av styret.Se mere
30. mai 2017Overskudd på DKK 58.773 EJENDOMSAKTIESELSKABET TORVEGADE 79, GIVEEJENDOMSAKTIESELSKABET TORVEGADE 79, GIVE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Chresten Bakkensen Bruun er medlem av styret.Se mere