19. septemberChris Bigler forlater styretInvesteringsforeningen BLSChris Bigler forlater styret for Investeringsforeningen BLS etter en periode på 2 år.Se mere
26. juniAdresseendringKAPITALFORENINGEN BLS INVESTKAPITALFORENINGEN BLS INVEST flytter fra Nordhavn til København V. Chris Bigler er styreleder.Se mere
4. juniOverskudd på DKK 9,5 mio.Imerco A/SImerco A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Chris Bigler er medlem af ledelsen.Se mere
4. juniOverskudd på DKK 8,3 mio.IMERCO HOLDING A/SIMERCO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Chris Bigler er medlem af ledelsen.Se mere
21. maiAdresseendringKAPITALFORENINGEN BLS INVESTKAPITALFORENINGEN BLS INVEST flytter fra København V til Nordhavn. Chris Bigler er styreleder.Se mere
29. april · npinvestor.dkKapitalforeningen BLS Invest - Skift af depotbank og depositarEventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelsesformand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.Les artikkel
23. april · npinvestor.dkKapitalforeningen BLS Invest - Forløb af ordinær generalforsamlingTil bestyrelsen genvalgtes Chris Bigler, Søren B. Les artikkel
23. aprilMikael Øpstun Skov forlater styretKAPITALFORENINGEN BLS INVESTMikael Øpstun Skov forlater styret for KAPITALFORENINGEN BLS INVEST etter en periode på 11 år. Chris Bigler er fortsatt styreleder.Se mere
3. april · npinvestor.dkKapitalforeningen BLS Invest - indkaldelse og dagsorden til ordinær generalforsamling 2024Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelsesformand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.Les artikkel
29. februar · globenewswire.comKapitalforeningen BLS Invest - Årsrapport 2023Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til foreningens bestyrelsesformand, Chris Bigler, på tlf. 29 74 06 55.Les artikkel
12. februarOverskudd på DKK 656.945 BIGLER HOLDINGS ApSBIGLER HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Chris Bigler er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. oktober 2023Endring i eierkretsenInvesteringsforeningen BLSChris Bigler er ikke lenger registrert som reell eier av Investeringsforeningen BLS.Se mere
1. september 202312 stillingsopslag i augustImerco A/SImerco A/S har slået 12 stillinger op i august fordelt på 7 kategorier. Chris Bigler er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 202310 stillingsopslag i juliImerco A/SImerco A/S har slået 10 stillinger op i juli fordelt på 7 kategorier. Chris Bigler er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 202312 stillingsopslag i juniImerco A/SImerco A/S har slået 12 stillinger op i juni fordelt på 3 kategorier. Chris Bigler er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 20237 stillingsopslag i maiImerco A/SImerco A/S har slået 7 stillinger op i mai fordelt på 2 kategorier. Chris Bigler er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Mari-Louise Dam Jonsson blir med i styretImerco A/SMari-Louise Dam Jonsson blir med i styret for Imerco A/S. Chris Bigler er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Mari-Louise Dam Jonsson blir med i styretIMERCO HOLDING A/SMari-Louise Dam Jonsson blir med i styret for IMERCO HOLDING A/S. Chris Bigler er medlem af ledelsen.Se mere