Chris Steenberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Chris Severin Steenberg er adm. direktør i virksomheten.
Christian Østergaard Stephansen forlater ledelsen for CSCS Invest A/S etter en periode på 4 år. Chris Severin Steenberg er fortsatt adm. direktør i virksomheten.
Chris Steenberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Chris Severin Steenberg er adm. direktør i virksomheten.
Chris Steenberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Chris Severin Steenberg er adm. direktør i virksomheten.
Chris Steenberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Chris Severin Steenberg er adm. direktør i virksomheten.