20. januar 2004Christa Klintegaard forlater styretK/S ANNACONDAChrista Klintegaard forlater styret for K/S ANNACONDA etter en periode på 9 år.Se mere
26. juli 1999Regnskap for 1998 offentligjortK/S ANNACONDAK/S ANNACONDA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Christa Klintegaard er medlem av styret.Se mere
8. juli 1999Regnskap for 1996 offentligjortK/S ANNACONDAK/S ANNACONDA offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Christa Klintegaard er medlem av styret.Se mere
20. desember 1994StiftelseK/S ANNACONDAK/S ANNACONDA stiftes i bransjen anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed. Christa Klintegaard er medlem av styret.Se mere