27. septemberChristian Bach forlater styretEnergyacre Holding ApSChristian Bach forlater styret for Energyacre Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. septemberNye navn i styretIn Commodities PV ApS2 nye medlemmer blir med i styret for In Commodities PV ApS. Christian Bach er medlem af ledelsen.Se mere
19. septemberJesper Severin Johanson forlater ledelsenIn Commodities PV ApSJesper Severin Johanson forlater ledelsen for In Commodities PV ApS etter en periode på 2 år. Christian Bach er medlem af ledelsen.Se mere
19. septemberJeppe Bülow Højgaard blir adm. direktørIn Commodities PV ApSJeppe Bülow Højgaard blir adm. direktør i In Commodities PV ApS. Christian Bach er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
1. septemberNye navn i styretIn Commodities A/S2 nye medlemmer blir med i styret for In Commodities A/S. Christian Bach er fortsatt styremedlem.Se mere
1. septemberKatrine Bondgaard Jensen blir med i ledelsenIn Commodities A/SKatrine Bondgaard Jensen erstatter Jesper Severin Johanson i ledelsen for In Commodities A/S etter en periode på 7 år. Christian Bach er medlem av styret.Se mere
1. septemberDaniel Borup Andersen blir adm. direktørIn Commodities A/SDaniel Borup Andersen blir adm. direktør i In Commodities A/S. Christian Bach er medlem av styret.Se mere
5. juliNye navn i styretIn Commodities US ApS2 nye medlemmer blir med i styret for In Commodities US ApS. Christian Bach er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliNye navn i styretIn Commodities APAC ApS2 nye medlemmer blir med i styret for In Commodities APAC ApS. Christian Bach er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliJesper Severin Johanson forlater ledelsenIn Commodities APAC ApSJesper Severin Johanson forlater ledelsen for In Commodities APAC ApS etter en periode på 2 år. Christian Bach er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliJesper Severin Johanson forlater ledelsenIn Commodities US ApSJesper Severin Johanson forlater ledelsen for In Commodities US ApS etter en periode på 5 år. Christian Bach er medlem af ledelsen.Se mere
5. juliEmil Kildegaard Gerhardt blir adm. direktørIn Commodities APAC ApSEmil Kildegaard Gerhardt blir adm. direktør i In Commodities APAC ApS. Christian Bach er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
5. juliJeppe Bülow Højgaard blir adm. direktørIn Commodities US ApSJeppe Bülow Højgaard blir adm. direktør i In Commodities US ApS. Christian Bach er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
4. juliOverskudd på USD 11 mio.In Commodities US ApSIn Commodities US ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Bach er medlem af ledelsen.Se mere
1. juliOverskudd på EUR 106 mio.In Commodities Global ApSIn Commodities Global ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Bach er medlem af ledelsen.Se mere
19. juniOverskudd på EUR 97 mio.In Commodities A/SIn Commodities A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Bach er medlem av styret.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 231 mio.CB investment Holding ApSCB investment Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Bach er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniUnderskudd på EUR 1,1 mio.In Commodities APAC ApSIn Commodities APAC ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. november 2022 til 31. desember 2023. Christian Bach er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniUnderskudd på EUR 116.718 In Commodities PV ApSIn Commodities PV ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. desember 2022 til 31. desember 2023. Christian Bach er medlem af ledelsen.Se mere
14. juniOverskudd på EUR 127 mio.Incomas Holding ApSIncomas Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Christian Bach er medlem af ledelsen.Se mere